Acuerdo de 26 de diciembre de 1991, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se determina, para el año 1992, la composición del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, conforme a lo previsto en los artículos 38 y 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el artículo 1 de a Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales.
Real Decreto 1850/1991, de 30 de diciembre, por el que se designa Embajador de España en la República Unida de Tanzania a don José María Sanz-Pastor Mellado.
Resolución de 16 de diciembre de 1991, de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por la que se nombra a doña María Isabel Monreal Palomino Coordinadora de Actividades del Gabinete Técnico de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Real Decreto 1851/1991, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Jaime Gaitero Fortes como Secretario general de Hacienda.
Real Decreto 1852/1991, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese de los Directores generales dependientes de la Secretaría General de Hacienda.
Real Decreto 1853/1991, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese de los actuales Delegados de Hacienda Especiales.
Real Decreto 1854/1991, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese de los actuales Delegados de Hacienda.
Real Decreto 1855/1991, de 30 de diciembre, por el que se nombra a don Jaime Gaitero Fortes como Director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Resolución de 16 de diciembre de 1991, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se resuelve el concurso de traslados entre Corredores de Comercio Colegiados, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 10 de septiembre de 1991.
Real Decreto 1856/1991, de 30 de diciembre, por el que se nombra Director general del Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos a don Luis Egusquiza Manchado.
Real Decreto 1857/1991, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Juan José Barrera Cerezal como Director general de Cooperativas y Sociedades Laborales.
Real Decreto 1858/1991, de 30 de diciembre, por el que se nombra a don Juan José Barrera Cerezal Director general del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social.
Resolución de 19 de diciembre de 1991, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad Social.
Resolución de 29 de noviembre de 1991, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en nombra Secretario general a don Ramón García Mena.
Resolución de 29 de noviembre de 1991, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Santiago José Rubio Jorge Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis Económico».
Resolución de 2 de diciembre de 1991, de la Universidad de León, por la que se dispone el cese de don Roberto González Morán en el cargo de Vocal del Consejo Social de esta Universidad.
Resolución de 4 de diciembre de 1991, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra a doña María Camino Rodríguez Vela Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid