Real Decreto 1933/1991, de 13 de diciembre, por el que se nombra Fiscal de Sala del Tribunal Supremo a don José Aparicio Calvo-Rubio.
Resolución de 7 de enero de 1992, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la adjudicación de la convocatoria por el procedimiento de libre designación correspondiente a la Orden de 2 de diciembre de 1991.
Orden de 22 de enero de 1992 por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Ingenieros) del Ejército de Tierra don Pedro Manques Gabián como Director de la Academia de Ingenieros.
Resolución de 16 de enero de 1992, de la Subsecretaría de Economía y Hacienda, por la que se corrigen determinados errores y omisiones de la de 5 de noviembre de 1991.
Resolución de 16 de diciembre de 1991, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, por la que se acepta la renuncia a la condición de funcionario de la Escala de Clasificación y Reparto, A13TC-27897, don Florentino Rodríguez Rodríguez.
Orden de 20 de enero de 1992 por la que se dispone el cese de doña Mana Mata i Garriga como Vicepresidenta del Consejo Escolar del Estado.
Resolución de 10 de enero de 1992, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de diciembre de 1991 sobre separación del servicio de don José Manuel Fernández Capón.
Real Decreto 55/1992, de 24 de enero, por el que se dispone el cese de don José Manuel Garrido Guzmán como Subsecretario del Ministerio de Cultura.
Real Decreto 56/1992, de 24 de enero, por el que se nombra Subsecretario del Ministerio de Cultura a don Santiago de Torres Sanahuja.
Real Decreto 58/1992, de 24 de enero, por el que se dispone el cese de don Santiago de Torres Sanahuja como Adjunto al Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Resolución de 10 de diciembre de 1991, de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, por la que se designa personal para proveer determinados puestos de Facultativos Especialistas pertenecientes a los Servicios Jerarquizados de las Instituciones sanitarias de la Seguridad Social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Orden de 17 de enero de 1992 por la que se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.
Orden de 17 de enero de 1992 por la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación.
Resolución de 17 de diciembre de 1991, de la Universidad de La Coruña, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Filología Española» del Departamento de Filología Española a don Manuel Taboada Cid.
Resolución de 17 de diciembre de 1991, de la Universidad de Murcia, por la que se rectifica la fecha de nombramiento de doña María del Carmen Martínez Martínez, como Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Psicología Social».
Resolución de 19 de diciembre de 1991, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Catedrática de Escuela Universitaria a doña Mónica Sánchez Soler, en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada».
Resolución de 19 de diciembre de 1991, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Francisco Balaguer Callejón Catedrático de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Derecho Constitucional».
Resolución de 20 de diciembre de 1991, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se hace pública la sustitución de un miembro del Consejo Social de la misma.
Resolución de 23 de diciembre de 1991, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de integración, a don Enrique Hernández Pavón Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrito al Departamento de Economía Aplicada.
Resolución de 23 de diciembre de 1991, de la Universidad de Alicante, por la cual se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología de Computadores» a don Alejandro Pomares Padilla.
Resolución de 28 de diciembre de 1991, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Ernesto Pimentel Sánchez.
Resolución de 30 de diciembre de 1991, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan Santiago Arencibia Arencibia Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar».
Resolución de 14 de enero de 1992, de la Universidad de La Coruña, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de administración y servicios convocado por Resolución de 20 de septiembre de 1991 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre).
Resolución de 23 de diciembre de 1991, del Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudican puestos de Jefes de Servicio y Jefes de Sección de Centros asistenciales de áreas hospitalarias del SAS.
Resolución de 5 de diciembre de 1991, del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), por la que se hace público el nombramiento de personal eventual.
Resolución de 9 de diciembre de 1991, del Ayuntamiento de Mallabia (Vizcaya), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid