Real Decreto 479/1992, de 8 de mayo, por el que se dispone el cese de don Miguel Angel García-Mina Oraá como Embajador de España en la República de Cabo Verde.
Real Decreto 480/1992, de 8 de mayo, por el que se dispone el cese de don Miguel Angel García-Mina Oraá como Embajador de España en la República de Malí.
Real Decreto 481/1992, de 8 de mayo, por el que se dispone el cese de don Miguel Angel García-Mina Oraá como Embajador de España en la República de Guinea-Bissau.
Real Decreto 482/1992, de 8 de mayo, por el que se dispone el cese de don Miguel Angel García-Mina Oraá como Embajador de España en la República de Gambia.
Real Decreto 483/1992, de 8 de mayo, por el que se dispone el cese de don Miguel Angel García-Mina Oraá como Embajador de España en la República del Senegal.
Resolución de 5 de febrero de 1992, de la Secretaria de Estado-Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a la situación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía Armada don Apolinar Gutiérrez Rodríguez.
Orden de 28 de abril de 1992 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto convocado a libre designación por Orden de 9 de marzo de 1992.
Resolución de 20 de marzo de 1992, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por, la que se publica el nombramiento de don Carles Abellá Ametller como Catedrático de Universidad.
Resolución de 20 de marzo de 1992, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nombramiento de Profesores titulares de Universidad.
Resolución de 27 de marzo de 1992, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nombramiento de don Santiago Estaún Ferrer como Catedrático de Universidad.
Resolución de 27 de marzo de 1992, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nombramiento de Profesores titulares de Escuela Universitaria.
Resolución de 1 de abril de 1992, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don Salvador Blanco García Gerente de esta Universidad.
Resolución de 3 de abril de 1992, de la Universidad de León, por la que se dispone el cese de don Fernando Angel Santamaría Martínez, funcionario de la Escala de Letrados de la AISS, como Secretario del Consejo Social de esta Universidad.
Resolución de 6 de abril de 1992, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nombramiento de don Jordi Balagué Canadell como Profesor titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 6 de abril de 1992, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña Concepción López González Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid