Orden de 4 de septiembre de 1992 por la que, en virtud de sentencia judicial, se procede a la inclusión de doña María Teresa González Rodríguez en la relación definitiva de aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, y su nombramiento como funcionaria de dicho Cuerpo.
Orden de 9 de septiembre de 1992 por la que se dispone el cese de don Francisco de Diego Gimeno como Subdirector general Secretario general del Centro de Estudios Judiciales.
Resolución de 1 de septiembre de 1992, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se rectifica la de 23 de julio de 1992 por la que se eleva a definitiva la relación de destinos adjudicados a los Oficiales de la Administración de Justicia en el concurso de traslado convocado por Resolución de 23 de abril de 1992.
Resolución de 3 de septiembre de 1992, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se resuelve el concurso anunciado por Resolución de 30 de junio de 1992, entre funcionarios del Cuerpo a extinguir de Secretarios de Juzgados de Paz de municipios de más de 7.000 habitantes y entre funcionarios de los Cuerpos de Oficiales y Auxiliares de la Administración de Justicia, de diversas plazas de Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz en las Comunidades Autónomas de Cataluña y La Rioja.
Resolución de 3 de septiembre de 1992, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se hacen públicos los nombramientos de Registradores de la Propiedad y Mercantiles en resolución de concurso ordinario de vacantes.
Real Decreto 1095/1992, de 11 de Septiembre, por el que se dispone el cese de don Luis Sempere Couderc como Director del Gabinete del Ministro de Economía y Hacienda.
Real Decreto 1096/1992, de 11 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Joaquín de la Herrán Mendívil como Director del Gabinete del Secretario de Estado de Economía.
Real Decreto 1097/1992, de 11 de septiembre, por el que se nombra a don Joaquín de la Herrán Mendívil Director del Gabinete del Ministro de Economía y Hacienda.
Real Decreto 1098/1992, de 11 de septiembre, por el que se nombra a doña Carmen Fuente Salvador Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Economía.
Resolución de 2 de septiembre de 1992, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Juan Bautista Lain Ortega como Subdirector general de Control y Previsión de Ingresos en el Servicio de Auditoría Interna.
Resolución de 2 de septiembre de 1992, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra a don Juan Bautista Lain Ortega como Subdirector general de Apoyo Técnico y Análisis de la Información en el Servicio de Auditoría Interna.
Orden de 27 de agosto de 1992 por la que se dispone el cese de don Carlos Campos Juliá como Secretario general del Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE).
Resolución de 30 de julio de 1992, de la Secretaría de Estado de Industria, por la que se resuelve el concurso para la provisión de puestos de trabajo convocado por Resolución de la Secretaría de Estado de Industria, Registro de la Propiedad Industrial de 28 de mayo de 1992, modificada por Resolución de 16 de junio de 1992.
Resolución de 14 de agosto de 1992, del Ayuntamiento de Santa Coloma de Farners (Girona), por la que se hace público el nombramiento de un Sargento de la Policía local.
Resolución de 17 de agosto de 1992, del Ayuntamiento de Jaca (Huesca), por la que se hace público el nombramiento de cinco Administrativos de Administración General.
Resolución de 24 de agosto de 1992, del Ayuntamiento de Medina del Campo (Valladolid), por la que se hace público el nombramiento de un Inspector de la Policía local y un Peón de cementerio.
Resolución de 26 de agosto de 1992, del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 28 de agosto de 1992, del Ayuntamiento de Ugena (Toledo), por la que se hace público el nombramiento de un Operario de servicios múltiples.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid