Real Decreto 1177/1993, de 20 de julio, por el que se nombra Secretaria general de la Presidencia a doña Rosa Conde Gutiérrez del Alamo, con rango de Secretario de Estado.
Real Decreto 1178/1993, de 20 de julio, por el que se nombra Vocal Asesor del Gabinete de la Presidencia del Gobierno a doña María del Camino Vázquez Castellanos.
Acuerdo de 13 de julio de 1993, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial 1992-1993, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y Castilla y León.
Corrección de erratas del Acuerdo de 22 de junio de 1993, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces sustitutos para el aña judicial 1993-94, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja.
Real Decreto 1179/1993, de 20 de julio, por el que se nombra Director general Jefe del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores a don Miguel Angel Carriedo Mompín.
Orden de 12 de julio de 1993 por la que se resuelve convocatoria para la provisión por el sistema de «libre designación» de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Real Decreto 1184/1993, de 20 de julio, por el que se dispone el cese de don Gustavo Suárez Pertierra como Secretario de Estado de Administración Militar.
Real Decreto 1185/1993, de 20 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Jesús del Olmo Pastor como Director del Gabinete del Ministro de Defensa.
Orden de 13 de julio de 1993 por la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación.
Resolución de 14 de julio de 1993, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que causa baja un alumno en el VIII curso de Especialidades Criptológicas.
Real Decreto 1186/1993, de 20 de julio, por el que se nombra a don Jorge Sevilla Segura Director del Gabinete del Ministro de Economía y Hacienda.
Resolución de 12 de julio de 1993, de la Dirección General de la Agencia Estatal de las Administraciones Tributarias, por la que se resuelve concurso general para la provisión de puestos de trabajo en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Real Decreto 1187/1993, de 20 de julio, por el que se dispone el cese de don Víctor Moreno Catena como Secretario general técnico del Ministerio del Interior.
Real Decreto 1188/1993, de 20 de julio, por el que se nombra Subsecretario del Ministerio del Interior a don Víctor Moreno Catena.
Real Decreto 1189/1993, de 20 de julio, por el que se nombra Director del Gabinete del Ministro del Interior a don Fernando López Villanueva.
Resolución de 17 de junio de 1993, de la Secretaría de Estado-Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a la situación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía Armada don Enrique Cordero de los Santos.
Real Decreto 1190/1993, de 20 de julio, por el que se dispone el cese de don Vicente Albero Silla como Secretario de Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente.
Real Decreto 1191/1993, de 20 de julio, por el que se dispone el cese de don Antonio Llardén Carratalá como Subsecretario de Obras Públicas y Transportes.
Real Decreto 1192/1993, de 20 de julio, por el que se nombra Subsecretario de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente a don Antonio Llardén Carratalá.
Real Decreto 1193/1993, de 20 de julio, por el que se dispone el cese de don Javier Gómez-Navarro Navarrete como Presidente del Consejo Superior de Deportes.
Orden de 9 de julio de 1993 por la que se integra en el antiguo Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato, hoy Profesores de Enseñanza Secundaria con condición de Catedráticos, a doña Carmen Calvo Ruiz.
Real Decreto 1194/1993, de 20 de julio, por el que se dispone el cese de don Jesús Arango Fernández como Secretario general de Empleo y Relaciones Laborales.
Real Decreto 1195/1993, de 20 de julio, por el que se nombra a don Marcos Peña Pinto Secretario general de Empleo y Relaciones Laborales.
Real Decreto 1196/1993, de 20 de julio, por el que se nombra a don Eduardo Clavijo Fernández Palacios Director del Gabinete del Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Orden de 10 de julio de 1993 por la que se dispone el cese de don Francisco Javier Sanahuja Sanchís como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Castellón.
Real Decreto 1197/1993, de 20 de julio, por el que se dispone el cese de don Alvaro Espina Montero como Secretario de Estado de Industria.
Real Decreto 1198/1993, de 20 de julio, por el que se dispone el cese de don Mariano Casado González como Subsecretario del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Real Decreto 1199/1993, de 20 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Juan Ignacio Moltó García como Secretario de Estado de Industria.
Real Decreto 1200/1993, de 20 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Juan Carlos Girbau García como Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía.
Real Decreto 1201/1993, de 20 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don José Alejandro Pina Barrio como Director del Gabinete del Ministro de Industria y Energía.
Real Decreto 1202/1993, de 20 de julio, por el que se nombra a don Jesús Alfaro Matos Director del Gabinete del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Real Decreto 1203/1993, de 20 de julio, por el que se nombra Director del Gabinete del Ministro de la Presidencia a don Francisco Javier Fernández Vallina.
Real Decreto 1204/1993, de 20 de julio, por el que se dispone el cese como Subsecretario para las Administraciones Públicas de don Juan Ignacio Moltó García.
Orden de 8 de julio de 1993 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de puestos de trabajo del Departamento para su provisión por el sistema de libre designación.
Resolución de 6 de julio, de 1993, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se integran en las Subescalas de Secretaría, categoría de Entrada, y Secretaría-Intervención, funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional procedentes de los extinguidos Cuerpos de Secretarios de Segunda Categoría y Secretarios de Tercera Categoría.
Resolución de 9 de julio de 1993, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Auxiliares Técnicos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
Real Decreto 1205/1993, de 20 de julio, por el que se nombra Director del Gabinete de la Ministra de Cultura a don Guillermo Adams Fernández.
Real Decreto 1206/1993, de 20 de julio, por el que se dispone el cese de doña María Angeles Amador Millán como Subsecretaria de Sanidad y Consumo.
Real Decreto 1207/1993, de 20 de julio, por el que se dispone el cese de don Marcos Peña Pinto como Secretario general de Salud.
Real Decreto 1208/1993, de 20 de julio, por el que se nombra Directora del Gabinete de la Ministra de Sanidad y Consumo a doña Isabel Keller Rebellón.
Real Decreto 1209/1993, de 20 de julio, por el que se nombra Director del Gabinete de la Ministra de Asuntos Sociales a don César Ramón Galán Cueli.
Resolución de 14 de mayo de 1993, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Subdirectora de Servicios y Formación de Usuarios a doña María del Carmen Teresa Gallo Rolania.
Resolución de 11 de junio de 1993, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Antonio Jesús Guevara Plaza.
Resolución de 14 de junio de 1993, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Juan Antonio Falgueras Cano.
Resolución de 14 de junio de 1993, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Andrés Jesús Marchante Mera.
Resolución de 27 de junio de 1993, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don A. Rafael Santervás Santamarta Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Filología Inglesa».
Resolución de 28 de junio de 1993, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores titulares de Escuelas Universitarias.
Resolución de 28 de junio de 1993, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Vicente Patricio Marrero Pulido Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento «Filología Española».
Resolución de 28 de junio de 1993, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran Catedráticos de Escuelas Universitarias.
Resolución de 28 de junio de 1993, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María de Gracia Piñero Piñero Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Filología Española».
Resolución de 28 de junio de 1993, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Antonio Angel Sosa González Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento «Tecnología de los Alimentos».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid