Real Decreto 1393/1993, de 4 de agosto, por el que se modifica el artículo 15 del Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y la forma de utilización del Número de Identificación Fiscal.
Real Decreto 1438/1993, de 27 de agosto, por el que se designa a don José Cuenca Anaya Embajador de España en Grecia.
Real Decreto 1439/1993, de 27 de agosto, por el que se designa a don Manuel Gómez de Valenzuela Embajador de España en la República Arabe Siria.
Real Decreto 1403/1993, de 4 de agosto, por el que se declara en situación de excedencia voluntaria a miembros de la Carrera Fiscal.
Resolución de 20 de agosto de 1993, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se adjudican destinos en el concurso de traslados entre Oficiales de la Administración de Justicia para cubrir plazas en órganos de nueva creación, anunciado con fecha 6 de julio de 1993.
Real Decreto 1440/1993, de 27 de agosto, por el que se dispone el cese como Director general de Enseñanza del Ministerio de Defensa de don Emilio Octavio de Toledo y Ubieto.
Real Decreto 1441/1993, de 27 de agosto, por el que se nombra Director del Gabinete del Secretario de Estado de Administración Militar a don Miguel Silva Vidal.
Real Decreto 1446/1993, de 27 de agosto, por el que se dispone el cese de doña Ana María Crespo de las Casas como Directora general de Enseñanza Superior del Ministerio de Educación y Ciencia.
Real Decreto 1447/1993, de 27 de agosto, por el que se nombra Director general de Enseñanza Superior del Ministerio de Educación y Ciencia a don Emilio Octavio de Toledo y Ubieto.
Orden de 14 de agosto de 1993 por la que se nombran funcionarios de carrera a los seleccionados en las pruebas selectivas para ingresar en el Cuerpo de Maestros convocadas en 1992 por el Ministerio de Educación y Ciencia, Gobierno de Canarias y Gobierno de Navarra.
Real Decreto 1448/1993, de 27 de agosto, por el que se dispone el cese de don Santiago Mendioroz Echeverría como Secretario general de Planificación.
Real Decreto 1449/1993, de 27 de agosto, por el que se dispone el cese de don Jesús Adolfo Gutíerrez Morlote como Director general de Ordenación Profesional.
Real Decreto 1450/1993, de 27 de agosto, por el que se nombra a don Jesús Adolfo Gutiérrez Morlote como Secretario general de Salud.
Real Decreto 1451/1993, de 27 de agosto, por el que se nombra a don José Luis Temes Montes como Director general del Instituto Nacional de la Salud.
Real Decreto 1452/1993, de 27 de agosto, por el que se nombra a don Javier Clavero Salvador como Director general de Relaciones Externas y Comunicación.
Resolución de 30 de julio de 1993, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Carlos Barrios Pitarque Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Cirugía».
Resolución de 30 de julio de 1993, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nombramiento de don Joan Orobitg Huguet como Profesor titular de Universidad.
Resolución de 2 de agosto de 1993, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Manuel Rodríguez de Rivera Rodríguez Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Física Aplicada».
Resolución de 4 de agosto de 1993, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Angel Salvador Gutiérrez Padrón Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Organización de Empresa».
Resolución de 6 de agosto de 1993, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que, en virtud del respectivo concurso, se hace público el nombramiento de la Profesora doña María Teresa Castiñeira Palou.
Resolución de 6 de agosto de 1993, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores titulares de Escuela Universitaria a los aspirantes relacionados en las diferentes áreas que se mencionan.
Resolución de 11 de agosto de 1993, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan José Jiménez Llanos Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de las Estructuras».
Resolución de 12 de agosto de 1993, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», del Departamento de Biología Fundamental, a don Alejandro Leónides de Carlos Villamarín.
Orden de 30 de junio de 1993 por la que se convoca concurso específico (referencia E5/93), para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Departamento, para funcionarios de los grupos A y B.
Orden de 30 de junio de 1993 por la que se convoca concurso (referencia G3/93) para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Departamento, para funcionarios de los grupos A, B y C.
Resolución de 20 de julio de 1993, del Ayuntamiento de Gavarda (Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Administración General.
Resolución de 5 de agosto de 1993, del Ayuntamiento de Breña Alta (Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.
Resolución de 9 de agosto de 1993, del Ayuntamiento de Villamartín (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas de personal funcionario y laboral.
Resolución de 10 de agosto de 1993, del Ayuntamiento de Castellar (Jaén), referente a la convocatoria para proveer varias plazas de personal funcionario y laboral.
Resolución de 11 de agosto de 1993, del Ayuntamiento de Palafrugell (Girona), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.
Resolución de 13 de agosto de 1993, del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Peones de cometidos múltiples.
Resolución de 19 de julio de 1992, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se convocan a concurso de méritos diversas plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 1 de julio de 1993, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se convocan a concurso diversas plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 9 de julio de 1993, de la Secretaría de Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente, por la que se convoca concurso para la adjudicación de becas para la realización de un curso magíster en Meteorología Teórica y Aplicada, de la Universidad Complutense de Madrid, durante el curso académico 1993-1994.
Resolución de 30 de agosto de 1993, del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que realice por su propia cuenta el día 30 de agosto de 1993, y que tendrán la consideración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que haga referencia a las mismas.
Resolución de 19 de abril de 1993, de la Universidad de Zaragoza, por la que se hace público el plan de estudios conducente a la obtención del título de Diplomado en Terapia Ocupacional en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de Zaragoza.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Subastas y concursos de obras y servicios
Otros anuncios oficiales
Anuncios particulares
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid