Orden de 15 de octubre de 1993 por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se nombran Vocales del Consejo Consultivo de la Agencia de Protección de Datos a las personas que se citan.
Resolución de 13 de septiembre de 1993, del Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario de don Manuel Albarrán Carracedo.
Orden de 30 de septiembre de 1993 por la que se dispone el cese de don Alfredo Moreno Hipólito como Subdirector general de Subvenciones y Gestión de Recursos de la Dirección General de Protección Civil.
Orden de 24 de septiembre de 1993 por la que se resuelve concurso específico (referencia E6/93) para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Departamento, convocado por Orden de 30 de junio de 1993, para funcionarios de los grupos A, C y D.
Resolución de 7 de octubre de 1993, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Orden de 23 de septiembre de 1993 por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala 5403, Investigadores Científicos, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Orden de 23 de septiembre de 1993 por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala 5402, Profesores de Investigación, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Orden de 29 de septiembre de 1993 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo convocado a libre designación por Orden de 25 de agosto de 1993.
Orden de 30 de septiembre de 1993 por la que se dispone el cese, a petición propia, de don Emiliano Madrid Palencia como Jefe de los Servicios Territoriales de la Alta Inspección en Canarias.
Orden de 30 de septiembre de 1993 por la que se dispone el cese de don José Luis Díez Cortés como Subdirector general de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva.
Orden de 14 de octubre de 1993 por la que se nombra a don Pedro Pablo Samaniego Riaño Vocal Asesor del Gabinete Técnico del Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía.
Corrección de errores de la Orden de 24 de agosto de 1993 por la que se resulve concurso específico convocado para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Organismo autónomo Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, por Orden de 11 de mayo de 1993.
Orden de 1 de octubre de 1993 por la que se dispone el cese de don Enrique Gil López como Director del Gabinete de Comunicación e Imagen.
Resolución de 12 de agosto de 1993, del Ayuntamiento de Picanya (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Sargento de la Policía Local.
Resolución de 20 de septiembre de 1993, de la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la que se notifican números de Registro de Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 1 de octubre de 1993, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico», a don Abilio Reig Ferrer.
Resolución de 1 de octubre de 1993, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales», a doña Josefa Lorenzo García.
Resolución de 6 de octubre de 1993, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario», a doña Amparo Navarro Faure.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid