Orden de 30 de septiembre de 1993 por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo de Secretarios Judiciales y la consiguiente baja en el servicio de don José María Alonso Pardo.
Orden de 14 de octubre de 1993 por la que se dispone el cese de doña Rocío Cantarero Bandrés como Subdirectora general-Jefe de Estudios del Centro de Estudios Judiciales.
Orden de 13 de octubre de 1993 por la que se dispone el cese de don José Angel Salcedo Cano como Vocal asesor de Relaciones con las Comunidades Autónomas en este Departamento.
Orden de 15 de octubre de 1993 por la que se dispone el cese de don José Manuel Amador Báez como Secretario general del Instituto de la Juventud de este Departamento.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid