Orden de 8 de noviembre de 1993 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de puestos de trabajo del Departamento para su provisión por el sistema de libre designación.
Orden de 22 de octubre de 1993 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de libre designación para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio del Interior, anunciada por Orden de 13 de septiembre de 1993.
Orden de 25 de octubre de 1993 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de libre designación para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio del Interior anunciada por Orden de 28 de septiembre de 1993.
Orden de 2 de noviembre de 1993 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de libre designación para la provisión de puestos de trabajo en la Dirección General de la Policía, anunciada por Orden de 24 de junio de 1993.
Orden de 10 de noviembre de 1993 por la que se nombra como Vicepresidente de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil al General de Brigada de dicho Cuerpo, en situación de reserva, don Germán Corral Bernabé.
Orden de 4 de noviembre de 1993 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo convocado a libre designación por Orden de 22 de septiembre de 1993.
Orden de 5 de noviembre de 1993 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo convocado a libre designación por Orden de 7 de octubre de 1993.
Resolución de 11 de noviembre de 1993, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Intervención General de la Seguridad Social), convocado a libre designación por Orden de 13 de septiembre de 1993.
Orden de 28 de septiembre de 1993 por la que se dispone el cese de don Fernando Sánchez Pintado como Subdirector general de Coordinación de Servicios Periféricos.
Orden de 11 de noviembre de 1993 por la que se nombra a don Julio Blanco Gómez como Director en la Entidad Estatal de Seguros Agrarios.
Orden de 11 de noviembre de 1993 por la que se nombra a don Fernando Sánchez Pintado como Subdirector general del Gabinete Técnico del Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Orden de 11 de noviembre de 1993 por la que se nombra a don Santiago Neches Olaso como Subdirector general de Formación, Tecnología y Cooperación del IRYDA.
Orden de 11 de noviembre de 1993 por la que se nombra a doña Olga María Mella Puig como Subdirectora general de Recursos.
Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Secretaría del Estado para la Administración Pública, por la que se incluye en el grupo A de clasificación a don Ramón E. López Sáez, funcionario del Cuerpo de Inspectores de Prensa, a extinguir.
Orden de 11 de noviembre de 1993 por la que se dispone el cese de don José Araújo Sánchez en el puesto de trabajo de Subdirector general de Cooperación del Instituto de la Juventud.
Orden de 12 de noviembre de 1993 por la que se nombra a don José Araújo Sánchez Secretario general del Instituto de la Juventud.
Corrección de errores de la Orden de 27 de octubre de 1993 por la que se nombra a don Alberto Lafuente Férez Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Resolución de 14 de octubre de 1993, de la Universidad de León, por la que se sustituye Vocal del Consejo Social de esta Universidad.
Resolución de 22 de octubre de 1993, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nombramiento de Profesores titulares de Escuela Universitaria.
Resolución de 22 de octubre de 1993, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nombramiento de Profesores titulares de Universidad.
Resolución de 22 de octubre de 1993, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nombramiento de don Juan Enrique Martínez Legaz como Catedrático de Universidad.
Resolución de 25 de octubre de 1993, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Juan Carlos García Prada Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica».
Resolución de 27 de octubre de 1993, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña María Presentación Ríos Vallejo Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Musical».
Resolución de 2 de noviembre de 1993, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Francisco Javier Luque del Villar Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Cristalografía y Mineralogía».
Resolución de 2 de noviembre de 1993, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Francisco Javier Castejón Oliva Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Corporal».
Resolución de 2 de noviembre de 1993, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Carmen Corrales Rodrigánez Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Algebra».
Resolución de 5 de noviembre de 1993, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, en virtud del respectivo concurso, a don Carlos Antonio Garriga Acosta.
Resolución de 5 de noviembre de 1993, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático de Universidad, en virtud del respectivo concurso, a don Alberto Rosa Rivero.
Resolución de 5 de noviembre de 1993, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrática de Universidad, en virtud del respectivo concurso, a doña María del Carmen Navarro Ranninger.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid