Orden de 16 de diciembre de 1993 por la que se hace pública la adjudicación definitiva de destinos en el concurso general de méritos convocado por Orden de 28 de junio de 1993.
Orden de 17 de diciembre de 1993 por la que se nombra como Director del Gabinete de Coordinación y Planificación de la Secretaría de Estado para la Seguridad, Dirección de la Seguridad del Estado, al Coronel de la Guardia Civil don Antonio Morales Villanueva.
Orden de 10 de diciembre de 1993 por la que se dispone el cese y nombramiento de diversos Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado a propuesta de las Organizaciones correspondientes.
Orden de 10 de diciembre de 1993 por la que se dispone el nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado por renovación bienal.
Resolución de 19 de noviembre de 1993, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Filología Inglesa», del Departamento de Filología Inglesa y Alemana, a doña Marta Cristina Dalgren Thorsell.
Resolución de 22 de noviembre de 1993, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Historia Contemporánea», del Departamento de Historia, Arte y Geografía, a don Alberto Juan Vicente Valín Fernández.
Resolución de 25 de noviembre de 1993, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Física Aplicada», del Departamento de Física Aplicada, a don José Peleteiro Salgado.
Resolución de 25 de noviembre de 1993, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Gabriel Casado Ollero y a don Ramón Falcón Tella Catedráticos de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario».
Resolución de 25 de noviembre de 1993, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Fernando Fernández-Savater Martín Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Filosofía».
Resolución de 25 de noviembre de 1993, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Jorge Oscar Fonseca Castro, Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Organización de Empresas».
Resolución de 25 de noviembre de 1993, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Jorge Calderón García Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Estomatología».
Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Catedrática de Universidad del área de conocimiento de «Filología Española», del Departamento de Filología Española, Teoría de la Literatura y Lingüística General, a doña María del Carmen Enríquez Salido.
Resolución de 30 de noviembre de 1993, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se nombra a don Luis García Gonzalo Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Física Aplicada».
Resolución de 2 de diciembre de 1993, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Catedrática de Universidad del área de conocimiento de «Análisis Matemático», del Departamento de Matemáticas y Didáctica de la Matemática, a doña Margarita de la Purísima Concepción Estévez Toranzo.
Resolución de 2 de diciembre de 1993, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Farmacia y Tecnología Farmacéutica», del Departamento de Farmacología, Farmacia y Tecnología Farmacéutica, a don Juan José Torres Labandeira.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid