Resolución de 2 de agosto de 1994, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se nombra Coordinador general de la Cooperación Española en Chile a don Luis Marín Fernández-Castañeda.
Orden de 18 de julio de 1994 por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia y la consiguiente baja en el servicio de don Valentín Castelví Chirivella.
Orden de 26 de julio de 1994 por la que se anula a petición propia la adjudicación del puesto de Programador de Primera en la Subdirección de Infraestructura, resuelto el 20 de mayo pasado de la convocatoria de 29 de octubre de 1993, para la provisión de puestos adscritos a los grupos B, C y D.
Orden de 26 de julio de 1994 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto del organismo autónomo Museo Nacional del Prado, convocado a libre designación por Orden de 17 de junio de 1994.
Orden de 3 de agosto de 1994 por la que se acepta la renuncia de don Juan José Alonso Martín como Vocal del Tribunal suplente de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas, en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid