Real Decreto 1813/1994, de 2 de septiembre, sobre promociones en la Carrera Fiscal.
Real Decreto 1814/1994, de 2 de septiembre, por el que se nombra a don José Luis Gisbert Iñesta Director general de Infraestructuras para la Administración de Justicia.
Real Decreto 1815/1994, de 2 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Abelardo Delgado Pacheco como Director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Real Decreto 1816/1994, de 2 de septiembre, por el que se nombra a doña Juana María Lázaro Ruiz Directora general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Real Decreto 1817/1994, de 2 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Pedro Mejía Gómez como Director general de Política Comercial.
Real Decreto 1818/1994, de 2 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Víctor Echevarría Ugarte como Director del Gabinete del Secretario de Estado de Comercio Exterior.
Resolución de 8 de agosto de 1994, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra a don Javier Andrés González Vega Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales».
Resolución de 8 de agosto de 1994, de la Universidad de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Sociología» del departamento de Sociología y Ciencia Política de la Administración, a doña Rosa Cobo Bedia.
Resolución de 8 de agosto de 1994, de la Universidad de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería Química», del departamento de Química Fundamental e Industrial, a doña María del Carmen Veiga Barbazán.
Resolución de 9 de agosto de 1994, de la Universidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación» del departamento de Filosofía, Antropología y Métodos de Investigación en Educación a don José Javier de Salvador González.
Resolución de 9 de agosto de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José María Suárez Collia Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Filosofía del Derecho, Moral y Política».
Resolución de 9 de agosto de 1994, de la Universidad de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Química Analítica» del departamento de Química Analítica a doña María Victoria González Rodríguez.
Resolución de 10 de agosto de 1994, de la Universiddad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Juan Antonio Martínez Comeche Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Biblioteconomía y Documentación».
Resolución de 10 de agosto de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña María Fe Schmitz García Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Ecología».
Resolución de 12 de agosto de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Francisco José León Sanz y a doña Juana Pulgar Ezquerra Profesores titulares de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Mercantil».
Resolución de 16 de agosto de 1994, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Vocal del Consejo Social de esta Universidad.
Resolución de 17 de agosto de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña María Angeles Aller Reyero Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Cirugía».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid