Real Decreto 2439/1994, de 16 de diciembre, por el que se nombra Consejero electivo de Estado a don Ramón Martín Mateo.
Real Decreto 2440/1994, de 16 de diciembre, por el que se nombra Consejero electivo de Estado a don Francisco Tomás y Valiente.
Real Decreto 2441/1994, de 16 de diciembre, por el que se nombra Consejero electivo de Estado a don José Vida Soria.
Real Decreto 2409/1994, de 10 de diciembre, por el que se nombra Presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo a don Pedro González Poveda, cargo que pasará a servir por el tiempo que permanezca su titular en situación de servicios especiales.
Real Decreto 2410/1994, de 10 de diciembre, por el que se promueve a Magistrado del Tribunal Supremo a don José Manuel Sieira Míguez.
Real Decreto 2411/1994, de 10 de diciembre, por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de Jaén a don Luis García-Valdecasas y García-Valdecasas.
Real Decreto 2442/1994, de 16 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Pedro Bermejo Marín como Embajador de España en la República de Chile.
Real Decreto 2443/1994, de 16 de diciembre, por el que se dispone el cese de don José Antonio San Gil Augustín como Embajador de España en la República de Cuba.
Real Decreto 2444/1994, de 16 de diciembre, por el que se designa a don Nabor Manuel García García Embajador de España en la República de Chile.
Orden de 13 de diciembre de 1994 por la que se nombra al Coronel del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, Escala Superior, don José Lisarrague Conde Delegado de Defensa en la Provincia de Asturias.
Orden de 13 de diciembre de 1994 por la que se nombra al Coronel del Cuerpo General del Ejército del Aire, Escala Superior, don Jesús Fernández Alba Delegado de Defensa en la provincia de Badajoz.
Orden de 13 de diciembre de 1994 por la que se nombra al Coronel del Cuerpo General del Ejército del Aire, Escala Superior, don Angel Cubero Amengual Delegado de Defensa en la provincia de Baleares.
Orden de 13 de diciembre de 1994 por la que se dispone el nombramiento del Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don José Martínez Martínez como Delegado de Defensa en Barcelona.
Orden de 13 de diciembre de 1994 por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra, don Máximo Fernández Usero como Delegado de Defensa en Sevilla.
Corrección de erratas de la Orden de 21 de noviembre de 1994 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de diciembre), por la que se resuelve concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Estadística en el Ministerio de Economía y Hacienda.
Real Decreto 2456/1994, de 16 de diciembre, por el que se nombra a don Fernando Pascual Bravo Director general del Transporte Terrestre.
Real Decreto 2457/1994, de 16 de diciembre, por el que se nombra Rector magnífico de la Universidad de Salamanca a don Ignacio Berdugo Gómez de la Torre Catedrático de la expresada universidad.
Orden de 13 de diciembre de 1994 por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.
Resolución de 2 de diciembre de 1994, de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, por la que se hace pública la adjudicación de puesto de trabajo provisto por el procedimiento de libre designación.
Resolución de 9 de diciembre de 1994, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se nombra al funcionario al que se ha adjudicado el puesto de trabajo que se indica, convocado por el sistema de libre designación.
Resolución de 30 de noviembre de 1994, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso de méritos, a don José Luis Iglesias Buhigues Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Internacional Privado».
Resolución de 5 de diciembre de 1994, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a doña Ana Suárez Miramón Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Filología Española».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid