Acuerdo de 7 de marzo de 1995, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara en situación de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a doña Asunción Cristina Ferrández López-Egea.
Acuerdo de 7 de marzo de 1995, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara en situación de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a doña Nieves Molina Gasset.
Orden de 9 de marzo de 1995 por la que se resuelve convocatoria para la provisión por el sistema de libre designación de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Resolución de 9 de marzo de 1995, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se adjudican definitivamente determinados puestos de trabajo.
Orden de 20 de febrero de 1995 por la que se dispone la pérdida de la condición de funcionario de don Manuel Gutiérrez Díaz.
Resolución de 9 de marzo de 1995, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por la que se hace publica la adjudicación de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación en la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas.
Orden de 21 de febrero de 1995 por la que se acepta la renuncia presentada por don Miguel Angel Ordeig Mata, funcionario del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, causando baja en el citado Cuerpo.
Orden de 24 de febrero de 1995 por la que se acepta la renuncia presentada por don Aniceto Barroso de la Puerta, funcionario del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, causando baja en el citado Cuerpo.
Orden de 28 de febrero de 1995 por la que se dispone el cese de don Félix Torres Rubio como Subdirector general de Régimen de Conciertos Educativos.
Orden de 3 de marzo de 1995 por la que se hace publica la adjudicación de un puesto de trabajo convocado a libre designación por Orden de 25 de enero de 1995.
Orden de 1 de marzo de 1995 por la que se nombra a don Francisco de Arcilla Lefler como Subdirector general de Régimen Interior del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Resolución de 21 de febrero de 1995, del Ayuntamiento de Ubeda (Jaén), por la que se hace público el nombramiento de un Notificador y un Ayudante conductor.
Resolución de 22 de febrero de 1995, de la Diputación Provincial de Albacete, por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios de Servicios de extinción de incendios y se adjudican varias plazas de Personal Laboral.
Resolución de 23 de febrero de 1995, del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 28 de febrero de 1995, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad a los aspirantes relacionados en las diferentes áreas que se mencionan.
Resolución de 28 de febrero de 1995, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores titulares de Escuela Universitaria a los aspirantes relacionados en las diferentes áreas que se mencionan.
Resolución de 28 de febrero de 1995, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrática de Escuela Universitaria a doña Marta Balada Monclus.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid