Real Decreto 487/1995, de 7 de abril, por el que se establecen con carácter provisional para 1995 los costes reconocidos a la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional.
Real Decreto 496/1995, de 7 de abril, por el que se dispone el cese de don Alberto Carbajo Josa como Director General de Minas.
Real Decreto 497/1995, de 7 de abril, por el que se nombra a don Miguel Ángel Fernández Ordoñez Presidente de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional.
Real Decreto 498/1995, de 7 de abril, por el que se nombra a don Miguel Ángel Lasheras Merino Vocal de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional.
Real Decreto 499/1995, de 7 de abril, por el que se nombra a don Alberto Carbajo Josa Vocal de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional.
Real Decreto 500/1995, de 7 de abril, por el que se nombra a don Juan Ignacio Unda Urzaiz Vocal de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional.
Real Decreto 501/1995, de 7 de abril, por el que se nombra a don Luis Rodríguez Romero Vocal de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional.
Real Decreto 502/1995, de 7 de abril, por el que se nombra a don José Ignacio Pérez Arriaga Vocal de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional.
Real Decreto 503/1995, de 7 de abril, por el que se nombra a don Sebastiá Ruscalleda I Gallart Vocal de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional.
Orden de 27 de febrero de 1995 por la que se dispone el nombramiento de don Juan Alfredo Rincón Martín como Vocal asesor en el Gabinete Técnico del Subsecretario.
Orden de 24 de marzo de 1995 por la que se resuelve parcialmente la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo anunciada por Orden de 24 de enero de 1995.
Orden de 31 de marzo de 1995 por la que se nombran Presidente y Vocales de la Corporación de Reservas Estratégicas.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid