Acuerdo de 24 de mayo de 1995, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos para el año judicial 1994-1995, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y Extremadura.
Orden de 22 de mayo de 1995 por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Resolución de 11 de mayo de 1995, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se declara en situación de excedencia voluntaria por plazo no inferior a un año a la Notaria de Santisteban del Puerto doña María del Carmen González-Meneses García-Valdecasas.
Resolución de 16 de mayo de 1995, de la Dirección General de Personal y Servicios, dictada en cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo número 07/155/1993.
Corrección de erratas del Real Decreto 857/1995, de 29 de mayo, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra al Coronel don Enrique Cano de las Heras.
Corrección de erratas de la Orden de 27 de abril de 1995 por la que se nombra a doña María Flavia Rodríguez-Ponga Salamanca Subdirectora general de Seguros y Política Legislativa en la Dirección General de Seguros.
Orden de 22 de mayo de 1995 por la que se resuelve concurso específico (referencia E2/95) para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Departamento, convocado por Orden de 27 de febrero de 1995 para funcionarios de los grupos A y B.
Resolución de 17 de mayo de 1995, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento de libre designación.
Orden de 3 de mayo de 1995 por la que se nombran funcionarios de carrera de la escala 5421, Titulados Técnicos Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Orden de 3 de mayo de 1995 por la que se nombran funcionarios de carrera de la escala 5405, Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Orden de 4 de mayo de 1995 por la que se nombra a doña Elvira Ana Rosa Rodríguez Rodríguez funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros.
Orden de 9 de mayo de 1995 por la que se acepta la renuncia presentada por doña María del Carmen Rodríguez-Guerra Álvarez-Osorio, funcionaria del Cuerpo de Maestros, con pérdida de todos los derechos adquiridos y causando baja en el citado Cuerpo.
Corrección de errores de la Orden de 27 de abril de 1995, por la que se adscriben a puestos de función inspectora educativa a los concursantes seleccionados en concurso de méritos convocado por Orden de 5 de noviembre de 1994.
Orden de 23 de mayo de 1995 por la que se resuelve el concurso de méritos para la cobertura de vacantes en el Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social.
Orden de 11 de mayo de 1995 por la que se acuerda el cese de don Enrique Gómez Campo como Subdirector general de Cooperación Sectorial con Comunidades Autónomas, en el Ministerio para las Administraciones Públicas.
Orden de 10 de mayo de 1995 por la que se hace pública la adjudicación de los puestos convocados a libre designación por Orden de 23 de marzo de 1995.
Orden de 18 de mayo de 1995 por la que se hace pública la adjudicación de puesto de trabajo provisto por el procedimiento de libre designación.
Resolución de 23 de mayo de 1995, del Tribunal de Cuentas, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas.
Resolución de 19 de mayo de 1995, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo por el sistema de libre designación.
Resolución de 2 de abril de 1995, del Ayuntamiento de San Cristovo de Cea (Orense), por la que se hace público el nombramiento de un administrativo de administración general.
Resolución de 3 de abril de 1995, del Ayuntamiento de Agost (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de un auxiliar de administración general.
Resolución de 9 de mayo de 1995, del Ayuntamiento de Biar (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Historia Moderna» del Departamento de Historia Medieval Moderna y Contemporánea a don Isidro Dubert García.
Resolución de 10 de mayo de 1995, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María de los Angeles Arias Rodríguez, Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Medicina Preventiva y Salud Pública».
Resolución de 10 de mayo de 1995, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Antonio Burgos Ojeda Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Medicina Preventiva y Salud Pública».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid