Orden de 6 de septiembre de 1995 por la que se hace pública la adjudicación de puesto de trabajo provisto por el procedimiento de libre designación.
Orden 430/38893/1995, de 12 de septiembre, por la que se dispone el nombramiento del Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don José Espinosa Carmona, como Subdirector general de Recursos e Información Administrativa de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa.
Corrección de errores de la Resolución de 8 de septiembre de 1995, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que nombra a don Manuel Manada del Campo como Subdirector general de Gestión de Inmuebles en el Departamento Económico-Financiero.
Orden de 6 de septiembre de 1995 por la que se acuerda el cese, por cambio de destino, de don Antonio Manuel Bardón Artacho, como Subdirector general del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Producciones y Mercados Agrarios.
Resolución de 6 de septiembre de 1995, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación convocada por Orden de 10 de mayo de 1995.
Resolución de 21 de junio de 1995, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso a don Manuel Sobreira Seoane Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones».
Resolución de 21 de junio de 1995, de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Joaquín González Rodríguez Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones».
Resolución de 21 de junio de 1995, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Antonio Pedrero González Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones».
Resolución de 27 de junio de 1995, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso a don Helios del Pozo Calvo Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones».
Resolución de 27 de julio de 1995, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José María García Palanco Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Ingeniería Química».
Resolución de 27 de julio de 1995, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan Herreros Guerra Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Proyectos Arquitectónicos».
Resolución de 21 de agosto de 1995, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Jaime del Río Highsmith Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Estomatología».
Resolución de 30 de agosto de 1995, de la Universidad de León, por la que se corrige error a la de 10 de agosto, por la que se nombraba Profesora titular de Escuela Universitaria.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid