Real Decreto 1527/1995, de 15 de septiembre, por el que se nombra a don Pedro López Aguirrebengoa, Embajador de España cerca de la Santa Sede, Presidente de la Misión Extraordinaria que asistirá, el próximo 1 de octubre, a la ceremonia de beatificación que tendrá lugar en San Pedro del Vaticano.
Resolución de 19 de julio de 1995, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del distrito notarial de Xátiva, perteneciente al Colegio Notarial de Valencia, al Notario de dicha localidad don Joaquín Casanova Ramis.
Resolución de 13 de septiembre de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Básica, segunda categoría, a los Policías alumnos que han superado el proceso selectivo reglamentariamente establecido.
Real Decreto 1528/1995, de 15 de septiembre, por el que se promueve al empleo de Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada al Contralmirante don José Antonio Zea Salgueiro.
Real Decreto 1529/1995, de 15 de septiembre, por el que se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo General de la Armada al Capitán de Navío don Fernando Riaño Lozano.
Real Decreto 1530/1995, de 15 de septiembre, por el que se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada al Capitán de Navío don Angel José Montero Loyola.
Real Decreto 1531/1995, de 15 de septiembre, por el que se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada al Capitán de Navío don Guillermo Leira Rey.
Orden 430/38887/1995, de 11 de septiembre, por la que se dispone el nombramiento del General de División de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad don Jesús González Lobo como Director de Sanidad del Ejército de Tierra.
Orden 430/38888/1995, de 11 de septiembre, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad don José María de la Torre Fernández como Director del Hospital Militar Central «Gómez Ulla».
Orden 430/38889/1995, de 11 de septiembre, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad don José Antonio Carretero de Miguel como Director del Hospital Militar de Sevilla.
Orden de 12 de septiembre de 1995 por la que se acuerda el cese como Vocal del Consejo de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros de don Julio Blanco Gómez.
Orden de 12 de septiembre de 1995 por la que se nombra Vocal del Consejo de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros a don Conrado Herrero Gómez.
Orden de 1 de septiembre de 1995 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo convocado a libre designación por Orden de 26 de julio de 1995.
Orden de 1 de septiembre de 1995 por la que se nombra a don Angel Manuel Teijeiro Fraga Jefe de la Alta Inspección en Galicia, convocado a libre designación por Orden de 26 de julio de 1995.
Orden de 1 de septiembre de 1995 por la que se nombra a don Francisco Ferrer Sánchez Jefe de la Alta Inspección en la Comunidad Valenciana, convocado a libre designación por Orden de 26 de julio de 1995.
Real Decreto 1534/1995, de 15 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Francisco Serrano Martínez como Director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.
Real Decreto 1535/1995, de 15 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Eduardo González Gómez como Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear.
Real Decreto 1536/1995, de 15 de septiembre, por el que se nombra a don Jesús Candil Gonzalo, Director general de Minas.
Real Decreto 1537/1995, de 15 de septiembre, por el que se nombra a doña María Concepción Cánovas del Castillo Sánchez-Marcos Directora general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.
Orden de 6 de septiembre de 1995 por la que se acuerda el nombramiento de don Francisco Borrás Marimón como Secretario general del Instituto Nacional de Administración Pública.
Resolución de 8 de septiembre de 1995, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se adjudican puestos de trabajo, por el sistema de libre designación, reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Resolución de 4 de septiembre de 1995, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Francesc Josep Ferri Rabasa Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid