Orden 432/38965/1995, de 20 de septiembre, por la que se resuelve el concurso específico convocado por Orden 432/38683/1995, de 20 de junio.
Orden 432/38966/1995, de 5 de octubre, por la que se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.
Resolución 442/38967/1995, de 29 de septiembre, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que queda sin efecto el nombramiento de un alumno del Centro Docente Militar de formación de grado básico para el Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra.
Resolución de 14 de septiembre de 1995, de la Subsecretaría, por la que se dispone la pérdida de la condición de funcionario de don Francisco Gilabert Alvarez.
Resolución de 14 de septiembre de 1995, de la Subsecretaría, por la que se dispone la pérdida de la condición de funcionario de don Vicente Galiano Moreno.
Orden de 28 de septiembre de 1995 por la que se acuerda el nombramiento, por el sistema de libre designación, de don Antonio Manuel Bardón Artacho como coordinador CEE en la Consejería de Agricultura en Bélgica (Bruselas).
Orden de 6 de octubre de 1995 por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.
Orden de 27 de septiembre de 1995 por la que se integra en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado a don Salomón Ondo Ela.
Orden de 13 de septiembre de 1995 por la que se hace pública la adjudicación del puesto convocado a libre designación por Orden de 25 de julio de 1995.
Resolución de 22 de septiembre de 1995, de la Universidad de Cantabria, por la que se dispone el cese como Vocal del Consejo Social de esta Universidad a don Juan Carlos Barroso Delgado.
Resolución de 22 de septiembre de 1995, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Civil», del Departamento de Derecho Común, a doña Isabel Espín Alba.
Resolución de 22 de septiembre de 1995, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Vocal del Consejo Social de esta Universidad a don Ramón Montero Sainz.
Resolución de 25 de septiembre de 1995, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Catedrática de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Didáctica de la Lengua y la Literatura» (Lugo), del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura, a doña María Araceli Herrero Figueroa.
Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Comunicación Audiovisual y Publicidad», del Departamento de Filología Gallega, a don Marcelo Antonio Martínez Hermida.
Resolución de 27 de septiembre de 1995, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Antonio Garrido Almonacid Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría» del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría.
Resolución de 27 de septiembre de 1995, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a don Miguel Ángel Asensio Pérez Catedrático de Universidad.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid