Real Decreto 1523/1995, de 8 de septiembre, por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente establecida, de don Pedro Nacher Soler, Magistrado.
Real Decreto 1524/1995, de 8 de septiembre, por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente establecida, de don Ángel Alfonso Llorente Calama, Magistrado del Tribunal Supremo.
Resolución de 9 de octubre de 1995, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983, de 12 diciembre, se jubila al Notario de Marbella don Alfredo García-Bernardo Landeta, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Orden 431/39100/1995, de 19 de octubre, por la que se nombra al Coronel del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, Escala Superior, don Juan Manuel Gallego Acosta, Delegado de Defensa en la provincia de Almería.
Resolución 160/39078/1995, de 17 de octubre, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que causan baja ocho Guardias alumnos.
Resolución 160/39079/1995, de 17 de octubre, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que causan baja cinco Guardias alumnos.
Real Decreto 1721/1995, de 27 de octubre, por el que se dispone el cese de don Roberto Fernández de Caleya Alvarez como Director general de Investigación Científica y Técnica.
Real Decreto 1722/1995, de 27 de octubre, por el que se nombra Director general de Investigación Científica y Técnica a don Eladio Montoya Melgar.
Orden de 10 de octubre de 1995 por la que se incluye a don Juan José Brito Concepción en la de 10 de febrero de 1994, por la que se nombraban funcionarios de carrera a los seleccionados en los procedimientos selectivos de ingreso y acceso, entre otros, en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, convocados por Orden de 20 de mayo de 1992, por la Consejería de educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
Real Decreto 1723/1995, de 27 de octubre, por el que se nombra a don José Ángel Azuara Solis Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear.
Orden de 27 de octubre de 1995 por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.
Resolución de 2 de octubre de 1995, del Ayuntamiento de Cabra (Cordoba), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar-Ordenanza de Biblioteca.
Resolución de 2 de octubre de 1995, del Ayuntamiento de Blanes (Girona), por la que se hace público el nombramiento de un Asistente social.
Resolución de 2 de octubre de 1995, del Ayuntamiento de Blanes (Girona), por la que se hace público el nombramiento de dos Administrativos.
Resolución de 2 de octubre de 1995, del Ayuntamiento de Blanes (Girona), por la que se hace público el nombramiento de un Jefe de Negociado de Contabilidad.
Resolución de 2 de octubre de 1995, del Ayuntamiento de Blanes (Girona), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar administrativo.
Resolución de 4 de octubre de 1995, del Ayuntamiento de las Torres de Cotillas (Murcia), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 4 de octubre de 1995, del Ayuntamiento de Benahadux (Almería), por la que se hace público el nombramiento de un Operario de fontanería.
Resolución de 22 de julio de 1995, conjunta de la Universidad de Córdoba y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Manuel Concha Ruiz Catedrático de Universidad (plaza vinculada), Facultativo especialista de área, del área de conocimiento de «Cirugía», adscrita al Departamento de Especialidades Médico-Quirúrgicas.
Resolución de 14 agosto de 1995, conjunta de la Universidad de Córdoba y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Antonio Torres Gómez Catedrático de Universidad (plaza vinculada), Facultativo especialista de área, del área de conocimiento de «Medicina», adscrita al Departamento de Medicina.
Resolución de 3 de octubre de 1995, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Vicente Hernández Díaz, Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Ingeniería Telemática».
Resolución de 3 de octubre de 1995, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Manuel Alvarez Sol, Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Ingeniería Telemática».
Resolución de 6 de octubre de 1995, conjunta de la Universidad de Cantabria y de la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, por la que se nombra a doña María de los Angeles Cos Cosío, Profesora titular de Universidad (plaza vinculada), en el área de conocimiento de «Farmacología».
Resolución de 9 de octubre de 1995, de la Universidad de Córdoba por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco León Crespo del área de conocimiento de «Tecnología de Alimentos», en virtud de concurso.
Resolución de 10 de octubre de 1995, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María Jesús Teresa Paredes, Profesora titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Filología Inglesa».
Resolución de 11 de octubre de 1995, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universidad a doña María Teresa Ramos García.
Resolución de 11 de octubre de 1995, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad.
Resolución de 11 de octubre de 1995, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis Económico» Lugo, del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico a don Gumersindo Villar Casas.
Resolución de 11 de octubre de 1995, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de »Derecho Mercantil», del Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo, a don Francisco Hernández Rodríguez.
Resolución de 16 de octubre de 1995, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don salvador Calatayud Giner, Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Historia e Instituciones Económicas».
Resolución de 16 de octubre de 1995, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María Pilar López García Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular».
Resolución de 16 de octubre de 1995, de la Universidad de Zaragoza, por la que se dispone el cese de Vocal del Consejo Social de la misma.
Resolución de 16 de octubre de 1995, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Carolina del Carmen Castillo Martínez Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Civil».
Resolución de 16 de octubre de 1995, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Antonio Francisco Cubel Montesinos Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Historia e Instituciones Económicas».
Resolución de 16 de octubre de 1995, de la Universidad de Zaragoza, por la que se dispone el nombramiento de vocal del Consejo Social de la misma.
Resolución de 16 de octubre de 1995, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan Ramón Sanchís Palacio, Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Organización de Empresas».
Resolución de 16 de octubre de 1995, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso don Juan Carlos Ruiz Ruiz, Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Metodología de las Ciencias del Comportamiento».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid