Acuerdo de 23 de enero de 1996, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se rectifica parcialmente su anterior Acuerdo de 9 de enero de 1996, por el que se designaban los Vocales de procedencia judicial de las Juntas Electorales Provinciales de Alava, Albacete, Alicante, Almería, Baleares, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Jaén, La Coruña, La Rioja, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Orense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Teruel, Toledo, Vizcaya, Zamora y Zaragoza.
Resolución de 13 de diciembre de 1995, de la Secretaría General -Dirección General de la Policía-, por la que se dispone el pase a la situación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía Armada don Antonio Blanco Merayo.
Resolución de 19 de diciembre de 1995, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Cieza, perteneciente al Colegio Notarial de Albacete, al Notario de dicha localidad, don Pedro Solana Hernández.
Orden de 26 de diciembre de 1995 por la que se nombra a don Vicente José Montes Gan Subdirector general de Informes sobre Concentraciones, Adquisiciones y Ayudas Públicas en el Tribunal de Defensa de la Competencia.
Resolución de 16 de enero de 1996, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Orden de 19 de diciembre de 1995 por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros a don Ramón Francisco Alonso Amez.
Orden de 9 de enero de 1996 por la que se acepta la renuncia a la condición de funcionaria del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
Orden de 10 de enero de 1996 por la que se acepta la renuncia presentada por doña Alicia Lasso Licerás, funcionaria del Cuerpo de Maestros, causando baja en el citado Cuerpo con pérdida de todos los derechos adquiridos, desde el 6 de diciembre de 1995.
Orden de 15 de enero de 1996 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo convocado a libre designación por Orden de 24 de noviembre de 1995.
Resolución de 12 de enero de 1996, de la Dirección General de Servicios, por la que se hace pública la adjudicación de la convocatoria, por el procedimiento de libre designación, correspondiente a la Orden de 29 de noviembre de 1995.
Orden de 16 de enero de 1996 por la que se acuerda el cese de don Jesús Casas Grande como Director del Organismo Autónomo de Parques Nacionales.
Orden de 16 de enero de 1996 por la que se acuerda el cese de don Antonio José Troya Panduro como Jefe del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Desarrollo Rural y Conservación de la Naturaleza.
Resolución de 21 de diciembre de 1995, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Matías Camacho Machín Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada».
Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Francisco Javier Vaquero Martín Profesor titular del área de conocimiento de «Cirugía», vinculada con plaza de titulado superior especialista de Cirugía (Traumatología y Ortopedia) en el Hospital Universitario «Gregorio Marañón», de Madrid y su área asistencial.
Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Eduardo Díez Gómez Profesor titular del área de conocimiento de «Obstetricia y Ginecología», adscrito al Departamento de Obstetricia y Ginecología, vinculada con plaza de titulado superior especialista de Obstetricia y Ginecología en el Hospital Universitario «Gregorio Marañón», de Madrid y su área asistencial.
Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Felipe Calvo Manuel Profesor titular del área de conocimiento de «Radiología y Medicina Física», vinculada con plaza de Titulado Superior Especialista de Oncología Radioterápica, en el Hospital Universitario «Gregorio Marañón», de Madrid y su área asistencial.
Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María Candelaria Espinel Febles Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada».
Resolución de 22 de diciembre de 1995, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Emilio Bouza Santiago Profesor titular del área de conocimiento de «Microbiología», vinculada con plaza de titulado superior especialista en Microbiología en el Hospital Universitario «Gregorio Marañón», de Madrid, y su área asistencial.
Resolución de 26 de diciembre de 1995, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don Víctor Manuel Moreno Saiz Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Electrónica».
Resolución de 27 de diciembre de 1995, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Química» (Lugo) del Departamento de Ingeniería Química a don José Luis Veiga García.
Resolución de 28 de diciembre de 1995, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Eduardo Sobrino Vesperínas Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de «Producción Vegetal».
Resolución de 28 de diciembre de 1995, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña María Amparo CuAdrado Ebrero Catedrática de Universidad del área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad».
Resolución de 12 de enero de 1996, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora titular de Universidad, en virtud del respectivo concurso, a doña Antonia Martín Gallardo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid