Real Decreto 650/1996, de 18 de abril, por el que se dispone el cese de don José Sintes Anglada como Jefe del Centro de Comunicaciones e Informática de la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey.
Real Decreto 651/1996, de 18 de abril, por el que se dispone el cese de don Carlos Díaz-Merry Navarro como Jefe de Actividades y Programas de la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey.
Real Decreto 652/1996, de 18 de abril, por el que se dispone el cese de don José Cabrera García como Jefe de la Secretaría de Despacho de la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey.
Real Decreto 653/1996, de 18 de abril, por el que se nombra Jefe de la Secretaría de Su Majestad la Reina a don José Cabrera García.
Real Decreto 654/1996, de 18 de abril, por el que se nombra Jefe del Gabinete de Planificación y Coordinación de la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey a don Domingo Martínez Palomo.
Real Decreto 655/1996, de 18 de abril, por el que se dispone que el General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina don José Antonio Alcina del Cuvillo cese en el Cuarto Militar de la Casa de su Majestad el Rey.
Real Decreto 661/1996, de 19 de abril, por el que se dispone el cese de don Miguel Angel Ochoa Brun como Embajador de España en la República de Austria.
Real Decreto 662/1996, de 19 de abril, por el que se dispone el cese de don Miguel Angel Ochoa Brun como Embajador de España en la República de Eslovenia.
Real Decreto 663/1996, de 19 de abril, por el que se dispone el cese de don Miguel Angel Ochoa Brun como Embajador de España en la República de Bosnia-Herzegovina.
Real Decreto 664/1996, de 19 de abril, por el que se nombra Presidente de la Delegación que asistirá el próximo día 12 de mayo en el Vaticano a la ceremonia de beatificación de Cándida María de Jesús, fundadora de la Congregación de Hijas de Jesús, a don Pedro López Aguirrebengoa, Embajador de España cerca de la Santa Sede.
Real Decreto 665/1996, de 19 de abril, por el que se dispone el cese de don Félix Fernández Terrés como Delegado Insular del Gobierno en Menorca.
Resolución de 1 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se procede al cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, en relación al recurso contencioso-administrativo, número 03/1802/91, interpuesto por el funcionario don José Luis Porras Martín.
Real Decreto 666/1996, de 19 de abril, por el que se dispone el cese de don Angel Fernández Alvarez como Director del Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda.
Orden de 10 de abril de 1996 por la que se modifica la de 31 de enero de 1991, que resolvía el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Empleo, convocado por Orden de 24 de agosto de 1990.
Orden de 9 de abril de 1996 por la que se clasifica a doña Clara María Stella Manaut Roca, como funcionaria de carrera del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Orden de 12 de abril de 1996 por la que se hace pública la adjudicación de puesto de trabajo provisto por el procedimiento de libre designación.
Resolución de 18 de marzo de 1996, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publican nombramientos de Profesores titulares de Universidad.
Resolución de 22 de marzo de 1996, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Carlos Bordons Alba Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.
Resolución de 22 de marzo de 1996, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Francisco Vale Parapar Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería Química», adscrita al Departamento de Ingeniería Química y Ambiental.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid