Orden 430/38469/1996, de 7 de junio, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don Fernando Mosquera Silvén como Presidente de la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM).
Orden 430/38478/1996, de 7 de junio, por la que se dispone el cese del General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don José Rico Guayta como Presidente de la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM).
Resolución de 5 de junio de 1996, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Manuel Díaz Montero como Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cáceres.
Resolución de 11 de junio de 1996, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña Isabel Martínez Gil como Subdirectora general de Estadística y Planificación en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
Resolución de 11 de junio de 1996, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de don Íñigo Dago Elorza como Subdirector general de Organización y Asistencia Jurídica del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Resolución de 11 de junio de 1996, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de don Miguel Ferre Navarrete como Subdirector general de Estadística y Planificación en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
Resolución de 11 de junio de 1996, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de doña Isabel Martínez Gil como Subdirectora general de Gestión de Impuestos Especiales en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
Resolución de 11 de junio de 1996, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de don Javier María Tello Bellosillo como Subdirector general de Procedimientos Especiales en el Departamento de Recaudación.
Orden de 31 de mayo de 1996 por la que se dispone el cese de doña María Esther Rubio Herráez como Subdirectora general de Cooperación del Instituto de la Mujer.
Orden de 10 de junio de 1996 por la que se dispone el cese de don José Emilio Cerro Ramos como Subdirector general de Cooperación y Estudios Internacionales.
Orden de 10 de junio de 1996 por la que se dispone el cese de don José María Jiménez Cruz como Subdirector general de la Vicesecretaría General Técnica.
Orden de 11 de junio de 1996 por la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación.
Orden de 14 de mayo de 1996 por la que se acuerda el nombramiento de doña Mercedes Beltrán Rafel como Directora del Gabinete del Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales del Ministerio de Administraciones Públicas.
Orden de 31 de mayo de 1996 por la que se acuerda el nombramiento de doña Lucía Molares Pérez como Directora del Gabinete del Secretario de Estado para la Administración Pública del Ministerio de Administraciones Públicas.
Resolución de 5 de junio de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de organismos autónomos del Ministerio de Defensa.
Orden de 4 de junio de 1996 por la que se dispone el cese de doña Isabel Keller Rebellon como Subdirectora general de Aseguramiento.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid