Orden de 30 de septiembre de 1996 sobre declaración de jubilación y de caducidad del derecho al ejercicio de la profesión de Corredor de Comercio Colegiado de Ejea de los Caballeros don Juan Francisco López Duplá en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12 de diciembre.
Corrección de erratas de la Orden de 10 de septiembre de 1996 por la que se hace pública la adjudicación parcial de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Orden de 5 de septiembre de 1996 por la que se dispone la pérdida de la condición de funcionario de don Teodoro Vallejo Muñoz.
Orden de 5 de septiembre de 1996 por la que se dispone la pérdida de la condición de funcionario de don Jacinto Gamón Márquez.
Resolución de 18 de septiembre de 1996, de la Dirección General de Personal y Servicios, por la que se adscriben a distintos Institutos de Educación Secundaria al profesorado afectado por el traslado de enseñanzas de Formación Profesional específica autorizado por Orden de 10 de julio de 1996.
Orden de 23 de septiembre de 1996 por la que se nombra por el procedimiento de libre designación, previa convocatoria pública, Director provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Ávila a don José Barroso y González de Antona.
Orden de 23 de septiembre de 1996 por la que se nombra por el procedimiento de libre designación, previa convocatoria pública, Director provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Burgos a don José Ignacio Trigo Dura.
Orden de 23 de septiembre de 1996 por la que se nombra por el procedimiento de libre designación, previa convocatoria pública, Director provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de León a don Isidoro Emilio Sierra Muñiz.
Orden de 23 de septiembre de 1996 por la que se nombra por el procedimiento de libre designación, previa convocatoria pública, Director provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Palencia a don Luis Marco Medel.
Orden de 23 de septiembre de 1996 por la que se nombra por el procedimiento de libre designación, previa convocatoria pública, Director provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Salamanca a don Fernando Martín Caballero.
Orden de 23 de septiembre de 1996 por la que se nombra por el procedimiento de libre designación, previa convocatoria pública, Director provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Segovia a don Rafael Gil Blázquez.
Orden de 23 de septiembre de 1996 por la que se nombra por el procedimiento de libre designación, previa convocatoria pública, Director provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Valladolid a don Ángel Zamorano Roldán.
Orden de 23 de septiembre de 1996 por la que se nombra por el procedimiento de libre designación, previa convocatoria pública, Director provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Zamora a don José María Enríquez González.
Orden de 26 de septiembre de 1996 por la que se dispone el cese de don Gonzalo Burgués Mogro como Director provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Cantabria.
Orden de 16 de septiembre de 1996 por la que se dispone el cese de don Pedro Pablo Samaniego Riaño como Subdirector general en la Secretaría General Técnica.
Orden de 20 de septiembre de 1996 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de puestos de trabajo del Departamento para su provisión por el sistema de libre designación.
Orden de 23 de septiembre de 1996 por la que se integra a doña María del Carmen Gil Hernánde en la Escala de Ayudantes Técnicos Sanitarios de AISNA.
Resolución de 23 de septiembre de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se retrotraen al 11 de marzo de 1985 los efectos administrativos del nombramiento de doña Juana Gargallo Rodríguez como funcionaria de carrera del Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del Estado.
Orden de 16 de septiembre de 1996 por la que se acuerda el cese del Secretario del Consejo de Consumidores y Usuarios.
Orden de 16 de septiembre de 1996 por la que se acuerda el nombramiento de doña Nuria Gemma Antón Medrano Secretaria del Consejo de Consumidores y Usuarios.
Resolución de 27 de septiembre de 1996, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se adjudican los puestos de trabajo ofertados en el concurso específico convocado por Resolución de 25 de junio de 1996.
Resolución de 18 de septiembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Jesús Andrés Pico Marco Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al Departamento de Ingeniería de Sistemas, Computadores y Automática.
Resolución de 18 de septiembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña Ana María Torres Barchino Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica.
Resolución de 18 de septiembre de 1996, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Rosa Ana Dolón Herrero Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Filología Inglesa».
Resolución de 18 de septiembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don José Capmany Francoy Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones», adscrita al Departamento de Comunicaciones.
Resolución de 18 de septiembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Carlos Manuel García Miragall Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de Sistemas Informáticos y Computación.
Resolución de 18 de septiembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Raúl Poler Escoto Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Organización de Empresas», adscrita al Departamento de Organización de Empresas, Economía Financiera y Contabilidad.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid