Real Decreto 2509/1996, de 5 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Pedro López Aguirrebengoa como Embajador de España ante la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede.
Real Decreto 2510/1996, de 5 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Pedro López Aguirrebengoa como Embajador de España ante la Soberana y Militar Orden de Malta.
Real Decreto 2511/1996, de 5 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Herminio Morales Fernández como Embajador de España en la República de Filipinas.
Real Decreto 2512/1996, de 5 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Herminio Morales Fernández como Embajador de España en la República de las islas Marshall.
Real Decreto 2513/1996, de 5 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Herminio Morales Fernández como Embajador de España en los Estados Federados de Micronesia.
Real Decreto 2514/1996, de 5 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Eduardo Junco Bonet como Embajador de España en la República de Ucrania.
Real Decreto 2515/1996, de 5 de diciembre, por el que se designa a don Justo Carlos Abella Ramallo Embajador de España ante la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede.
Real Decreto 2516/1996, de 5 de diciembre, por el que se designa a don Delfín Colomé Pujol Embajador de España en la República de Filipinas.
Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se resuelve parcialmente el concurso de méritos convocado por Resolución de 4 de octubre de 1996.
Resolución de 21 de noviembre de 1996, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la que se resuelve la convocatoria para cubrir puestos de trabajo vacantes en la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes, por el sistema de libre designación, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 1 de octubre de 1996.
Resolución de 29 de noviembre de 1996, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la que se resuelve la convocatoria para cubrir puestos de trabajo vacantes en la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes, por el sistema de libre designación, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 1 de octubre de 1996.
Orden de 21 de noviembre de 1996 por la que se acuerda el cese, en el puesto de trabajo de libre designación, de don Bernardo Pons Carlos-Roca, como Consejero de Agricultura en la Consejería de Agricultura en Rusia-Moscú.
Orden de 21 de noviembre de 1996 por la que se acuerda el cese de don Agustín Piedrabuena León como Subdirector general de Sanidad Animal en la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria.
Orden de 22 de noviembre de 1996 por la que se acuerda el cese de don Luis María Esteruelas Hernández como Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Reino Unido-Londres.
Resolución de 14 de noviembre de 1996, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad.
Resolución de 14 de noviembre de 1996, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Antonio Jesús Nebro Urbaneja.
Resolución de 14 de noviembre de 1996, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña María Ángeles Martín Reyes.
Resolución de 14 de noviembre de 1996, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria a don Pablo Pérez López.
Resolución de 14 de noviembre de 1996, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores titulares de Escuela Universitaria.
Resolución de 18 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don José García Antón Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de «Ingeniería Química», adscrita al Departamento de Ingeniería Química y Nuclear.
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Elías Torres Tur, en el Área de Conocimiento «Proyectos Arquitectónicos».
Resolución de 18 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don José Luis Navarro Herrero Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al Departamento de Ingeniería de Sistemas Computadores y Automática.
Resolución de 18 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Francisco José Valero Chuliá Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica», adscrita al Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales.
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Francisco Torres Torres, en el área de conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones».
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Alberto Aguasca Solé, en el área de conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones».
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesora titular de Escuela Universitaria a doña María Luisa Vera Tenza, en el área de conocimiento «Óptica».
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Juan Manuel O?Callaghan Castella, en el área de conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones».
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Universitaria a don Pedro Baringo Sabater, en el área de conocimiento «Construcciones Arquitectónicas».
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Fernando Alfredo Hurtado Díaz, en el área de conocimiento «Matemática Aplicada».
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Juan Manuel Moreno Aróstegui, en el área de conocimiento «Tecnología Electrónica».
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Francisco Javier Fábregas Cánovas, en el área de conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones».
Resolución de 19 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don José Luis Mateo Martínez, en el área de conocimiento «Proyectos Arquitectónicos».
Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de «Física Aplicada», a don Augusto Beléndez Vázquez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid