Real Decreto 533/1997, de 14 de abril, por el que se nombra Decano de los Juzgados de Barcelona a don Joaquín Bayo Delgado.
Orden 430/38366/1997, de 22 de abril, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, don Antonio Alonso Molinero, como Director de la Academia de Artillería y Comandante Militar de Segovia.
Orden de 21 de abril de 1997 por la que se dispone el cese de don José Garrudo Elices como Director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Resolución de 22 de abril de 1997, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.
Resolución de 27 de marzo de 1997, del Ayuntamiento de Olot (Girona), por la que se hace público el nombramiento de una Administrativa de Administración General.
Resolución de 1 de abril de 1997, del Ayuntamiento de Chilches (Castellón), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 3 de abril de 1997, de la Diputación Provincial de Valladolid, por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 4 de abril de 1997, del Ayuntamiento de Güevéjar (Granada), por la que se hace público el nombramiento de un Vigilante.
Resolución de 8 de abril de 1997, del Ayuntamiento de Jerez del Marquesado (Granada), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 17 de marzo de 1997, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don Antonio Roncero Sánchez Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Mercantil», adscrita al Departamento de Ciencia Jurídica.
Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, por la que se hace público el nombramiento de don Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez y don Josép M. Vilajosana Rubio como Profesores titulares de Universidad.
Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña Ana Luisa Martínez-Collado Martínez Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Estética y Teoría de las Artes», adscrita al Departamento de Filosofía.
Resolución de 1 de abril de 1997, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don José Luis Gallego Gómez Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis Económico».
Resolución de 2 de abril de 1997, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, por la que se hace público el nombramiento de doña Mercé Lorente Casafont como Profesora titular de Universidad.
Resolución de 4 de abril de 1997, de la Universidad del País vasco, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Aurelio Alfonso María Arteta Aisa, en el área de conocimiento de «Filosofía del Derecho, Moral y Política», cuya plaza fue convocada por Resolución de 24 de marzo de 1995.
Resolución de 7 de abril de 1997, de la Universidad del País vasco, por la que se nombran Profesoras titulares de Universidad, cuyas plazas fueron convocadas por Resolución de 22 de enero de 1996.
Resolución de 7 de abril de 1997, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica nombramiento de Profesora titular de Universidad.
Resolución de 7 de abril de 1997, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica nombramientos de Profesores titulares de Universidad.
Resolución de 10 de abril de 1997, de la Universidad de Burgos, por la que se nombran funcionarios de carrera de la e Escala Auxiliar de esta Universidad.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid