Real Decreto 707/1997, de 16 de mayo, por el que se dispone el cese de don Juan Cesáreo Ortiz Úrculo como Fiscal general del Estado.
Real Decreto 708/1997, de 16 de mayo, por el que se nombra Fiscal general del Estado a don Jesús Cardenal Fernández.
Real Decreto 709/1997, de 16 de mayo, por el que se dispone el cese de don Antonio Sánchez Jara como Embajador de España en la República de Indonesia.
Real Decreto 710/1997, de 16 de mayo, por el que se dispone el cese de don Antonio Sánchez Jara como Embajador de España en la República de Singapur.
Real Decreto 711/1997, de 16 de mayo, por el que se designa a don Antonio Seguro Morís Embajador de España en la República de Indonesia.
Resolución de 24 de abril de 1997, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que, en aplicación del artículo 1 de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Valladolid don Ramón-Vicente Modesto Chaumel.
Orden 430/38447/1997, de 8 de mayo, por la que se amplía la Orden 430/38289/1997, de 21 de marzo, en la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Antonio Lucas Padín como Jefe del Proyecto de Desarrollo del Sistema de Información y Comunicaciones del Ejército de Tierra.
Orden de 8 de mayo de 1997 sobre declaración de jubilación y de caducidad del derecho al ejercicio de la profesión de Corredor de Comercio Colegiado de Málaga, don José Rodríguez Rodríguez, en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12 de diciembre.
Resolución de 5 de mayo de 1997, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la que se resuelve convocatoria para cubrir puestos de trabajo vacantes en la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes, por el sistema de libre designación.
Resolución de 25 de abril de 1997, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone el nombramiento de doña Fuencisla Higuera Ageja como Adjunta al Director general del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Resolución de 25 de abril de 1997, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone el nombramiento de don Antonio Millán García como Subdirector general de Asuntos Económicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Resolución de 25 de abril de 1997, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se nombra a don Santos Mañes Guerra como director del CENDAR en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Resolución de 30 de abril de 1997, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone el cese de don Carlos Manuel Abad Ruiz como Vocal Asesor de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Orden de 6 de mayo de 1997 por la que se resuelve la convocatoria para la provisión de un puesto de trabajo, anunciada por Orden de 24 de febrero de 1997.
Resolución de 5 de mayo de 1997, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se adjudican puestos de libre designación reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Resolución de 7 de mayo de 1997, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se adjudica el puesto de Secretaría, clase primera, de la Diputación Provincial de Zaragoza por el procedimiento de libre designación reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Resolución de 25 de abril de 1997, del Ayuntamiento de Pontevedra, por la que se hace público el nombramiento de dos Administrativas de Administración General.
Resolución de 25 de abril de 1997, del Ayuntamiento de Váldés (Asturias), por la que se hace público el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.
Resolución de 28 de abril de 1997, del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia), por la que se hace público el nombramiento de una Economista.
Resolución de 29 de abril de 1997, del Ayuntamiento de Agost (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 2 de mayo de 1997, del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), por la que se hace público el nombramiento de un Operario de Servicios Múltiples.
Resolución de 2 de mayo de 1997, de la Universidad de La Coruña, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Máquinas y Motores Térmicos» del Departamento de Construcciones Navales a don Jesús Benajes Calvo.
Resolución de 3 de mayo de 1997, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de «Filología Francesa», a doña María de los Ángeles Sirvent Ramos.
Resolución de 6 de mayo de 1997, de la Universidad de Almería, por la que se nombra a don Gonzalo Herranz de Rafael Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Sociología».
Resolución de 7 de mayo de 1997, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa de esta Universidad.
Resolución de 9 de mayo de 1997, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Fernando Chamizo Lorente.
Resolución de 9 de mayo de 1997, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña Ana María Vargas Rey.
Resolución de 9 de mayo de 1997, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrática de Escuela Universitaria a doña María Asunción Camina Durántez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid