Resolución de 11 de julio de 1997, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña María Soledad Fernández Doctor como Delegada especial adjunta para las Administraciones en la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Madrid.
Resolución de 14 de julio de 1997, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Juan José Torres Fernández como Subdirector general de Asuntos Consultivos y Contenciosos en el Servicio Jurídico de la Agencia.
Resolución de 19 de julio de 1997, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de don Manuel Lamela Fernández como Director adjunto-Secretario técnico permanente de la Comisión Mixta de Coordinación de la Gestión Tributaria con rango de Dirección Adjunta en el Departamento de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales.
Resolución de 24 de julio de 1997, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña Nieves Peral Pacheco como Vocal asesor en el Gabinete Técnico de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Resolución de 24 de julio de 1997, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se corrigen errores de la de 11 de julio de 1997 por la que se dispone el cese de don Emilio Latorre Guiral como Delegado especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Valencia.
Resolución de 24 de julio de 1997, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se corrigen errores de la Resolución de 11 de julio de 1997 por la que se disponía el cese de don Luis Félix Pedroche y Rojo como Director del Departamento Económico-Financiero.
Resolución de 24 de julio de 1997, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de don Emilio Pujalte Méndez-Leite como Vocal asesor en el Gabinete Técnico de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Resolución de 24 de julio de 1997, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de don Enrique Hernández Pérez como Subdirector general de Asuntos Consultivos y Contenciosos en el Servicio Jurídico de la Agencia.
Resolución de 28 de julio de 1997, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña Consuelo Díaz García como Subdirectora general de Estudios y Análisis Tributarios en el Departamento de Informática Tributaria.
Resolución de 28 de julio de 1997, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña María del Mar Fernández Ibáñez como Subdirectora general de Planificación y Coordinación en el Departamento de InformáticaTributaria.
Resolución de 28 de julio de 1997, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de doña Consuelo Díaz García como Subdirectora general de Estudios Estadísticos y Tributarios en el Departamento de Informática Tributaria.
Resolución de 28 de julio de 1997, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de doña María del Mar Fernández Ibáñez como Subdirectora general de Planificación y Coordinación Informática en el Departamento de Informática Tributaria.
Resolución de 28 de julio de 1997, de la Secretaría de Estado de Economía, por la que se hace público el Acuerdo del Tribunal de Defensa de la Competencia, de 8 de julio de 1997, por el que se elige Vicepresidente del mismo al Vocal excelentísimo señor don Juan Manuel Fernández López.
Orden de 3 de julio de 1997 por la que se dispone el nombramiento de don Alberto Pérez-Ventana Azcárate como Secretario general de la Delegación del Gobierno en Andalucía.
Orden de 23 de julio de 1997 por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Orden de 22 de julio de 1997 por la que se completa la de 10 de julio de 1997 que corregía la de 21 de mayo.
Orden de 29 de julio de 1997 por la que se dispone el cese de don Jesús Andreu Ardura como Subdirector general de Política Informativa Exterior.
Resolución de 14 de julio de 1997, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se retrotraen al 11 de marzo de 1985 los efectos administrativos de los nombramientos de don Fernando Dick Vera y tres más, como funcionarios de carrera del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.
Orden de 16 de julio de 1997 por la que se resuelve, parcialmente, convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos vacantes en el Departamento.
Resolución de 16 de julio de 1997, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la que se resuelve, parcialmente, convocatoria para cubrir puestos de trabajo, por el sistema de libre designación.
Resolución de 1 de julio de 1997, del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un encargado de obra y una profesora de corte y confección.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid