Real Decreto 178/1998, de 16 de febrero, por el que se asciende a la categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don Víctor Ibáñez-Martín Mellado.
Real Decreto 179/1998, de 16 de febrero, por el que se asciende a la categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don José María Iparraguirre Thomas.
Real Decreto 180/1998, de 16 de febrero, por el que se asciende a la categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don Amador Enrique Martínez Morcillo.
Real Decreto 181/1998, de 16 de febrero, por el que se asciende a la categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don Mariano Ucelay de Montero.
Real Decreto 182/1998, de 16 de febrero, por el que se asciende a la categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don Fernando Arias-Salgado y Montalvo.
Real Decreto 183/1998, de 16 de febrero, por el que se nombra a don Abel Matutes Juan, Ministro de Asuntos Exteriores, Presidente de la Delegación Española que asistirá al Consistorio que tendrá lugar en la Santa Sede los días 21 y 22 de febrero de 1998.
Real Decreto 184/1998, de 16 de febrero, por el que se designa a don José Javier Nagore San Martín embajador de España en la República Centroafricana.
Real Decreto 185/1998, de 16 de febrero, por el que se designa a don José María Otero de León embajador de España en la República de Gambia.
Real Decreto 189/1998, de 16 de febrero, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire al General de Brigada don Gonzalo Ramos Jácome.
Real Decreto 190/1998, de 16 de febrero, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don Enrique Pina Díaz.
Real Decreto 235/1998, de 16 de febrero, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra al Coronel don Félix Calvo López-Alda.
Orden 430/38122/1998, de 16 de febrero, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra don Félix Calvo López-Alda como Subdirector general de Tipificación y Supervisión de la Dirección General de Infraestructura.
Orden de 6 de febrero de 1998 por la que se adjudican los puestos de trabajo de Jefe de Equipo de Inspección ofrecidos en el concurso convocado por Orden de 21 de noviembre de 1997.
Real Decreto 236/1998, de 16 de febrero, por el que se dispone el cese de don Francisco García Diego como Secretario general de Información del Ministerio de la Presidencia.
Real Decreto 237/1998, de 16 de febrero, por el que se nombra Secretario general de Información del Ministerio de la Presidencia a don Jesús María Serrada Díaz.
Resolución de 30 de enero de 1998, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la que se dispone el cese de don Francisco Fiteni Rodríguez como Director técnico de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Resolución de 30 de enero de 1998, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la que se dispone el cese de don Alberto Pertusa Antón como Subdirector general de Presupuestos y contratación de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas.
Resolución de 2 de diciembre de 1997, del Ayuntamiento de Montaverner (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Policía Local.
Resolución de 15 de enero de 1998, del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura (Las Palmas), por la que se hace público el nombramiento de dos Técnicos de Administración Especial.
Resolución de 15 de enero de 1998, del Ayuntamiento de Humanes de Madrid (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de un Conserje de Administración General.
Resolución de 16 de enero de 1998, del Ayuntamiento de Alzira (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 20 de enero de 1998, del Ayuntamiento de San Javier (Murcia), por la que se hace público el nombramiento de dos Administrativos de Administración General.
Resolución de 22 de enero de 1998, del Ayuntamiento de La Eliana (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de varios Auxiliares de Administración General.
Resolución de 26 de enero de 1998, del Ayuntamiento de Argentona (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de un Subinspector de la Policía Local.
Resolución de 26 de enero de 1998, del Ayuntamiento de Palencia, por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 28 de enero de 1998, del Ayuntamiento de Huétor Vega (Granada), por la que se hace público el nombramiento de un Policía Local.
Resolución de 28 de enero de 1998, del Ayuntamiento de Jaraiz de la Vera (Cáceres), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 30 de enero de 1998, del Ayuntamiento de Getafe (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de dos Técnicos de Administración General.
Resolución de 18 de diciembre de 1997, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Administrativa, por Orden de puntuación, a los aspirantes que han superado las pruebas.
Resolución de 28 de enero de 1998, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad a doña María Blanca Simón Fernández, doña María Jesús Asensio Castillo y don Jaime Jesús Sanau Villarroya.
Resolución de 28 de enero de 1998, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Francisco Javier Collado Giménez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid