Real Decreto 171/1998, de 30 de enero, por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir la edad legalmente establecida de don Luis Figueiras Dacal.
Acuerdo de 24 de marzo de 1998, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se hace público el nombramiento de Juez en régimen de provisión temporal, efectuado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Real Decreto 497/1998, de 27 de marzo, por el que se dispone el cese de don Juan José Martín-Casallo López como Director de la Agencia de Protección de Datos.
Real Decreto 498/1998, de 27 de marzo, por el que se nombra a don Juan Manuel Fernández López Director de la Agencia de Protección de Datos.
Orden de 23 de marzo de 1998 por la que se resuelve la adjudicación parcial de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Real Decreto 503/1998, de 27 de marzo, por el que se dispone el cese de don Juan Manuel Fernández López como Vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia.
Orden de 17 de marzo de 1998 por la que se hace pública la adjudicación de determinados puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación (3/98).
Orden de 11 de marzo de 1998 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo en los Servicios Centrales de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, convocado por el sistema de libre designación.
Orden de 16 de marzo de 1998 por la que se resuelve la convocatoria de 5 de noviembre de 1997, para cubrir puestos de trabajo vacantes para el grupo D en el organismo autónomo Correos y Telégrafos.
Orden de 23 de marzo de 1998 por la que se resuelve convocatoria del concurso específico (referencia F1/98) para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Departamento.
Orden de 16 de marzo de 1998 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo convocado a libre designación por Orden de 27 de enero de 1998.
Orden de 17 de marzo de 1998 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo convocado a libre designación por Orden de 10 de febrero de 1998.
Orden de 16 de enero de 1998 por la que se resuelve parcialmente la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo anunciada por Orden de 25 de noviembre de 1997.
Orden de 5 de febrero de 1998 por la que se dispone el cese por cambio de destino de don Fernando María Martínez Serrano como Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Orden de 23 de marzo de 1998 por la que se acuerda el cese de doña Cristina Thomas Hernández como Subdirectora general de la Oficialía Mayor en la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Orden de 23 de marzo de 1998 por la que se acuerda el nombramiento, por el sistema de libre designación, de doña Cristina Thomas Hernández como Secretaria general del Instituto Español de Oceanografía.
Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se retrotraen al 11 de marzo de 1985 los efectos administrativos del nombramiento de don Joaquín Navas García, como funcionario de carrera del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.
Resolución de 26 de marzo de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Orden de 12 de marzo de 1998 por la que se adjudican puestos de trabajo convocados a libre designación por Orden de 10 de febrero de 1998.
Resolución de 24 de marzo de 1998, de la Presidencia, por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento de libre designación.
Acuerdo de 24 de marzo de 1998, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que se nombran Vocales del Comité Consultivo.
Resolución de 23 de marzo de 1998, de la Agencia de Protección de Datos, por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento de libre designación.
Resolución de 26 de enero de 1998, del Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo), por la que se hace público el nombramiento de dos funcionarios.
Resolución de 8 de febrero de 1998, del Ayuntamiento de León, por la que se hace público el nombramiento de un Programador.
Resolución de 8 de febrero de 1998, del Ayuntamiento de León, por la que se hace público el nombramiento de tres Porteros-Ordenanzas.
Resolución de 17 de febrero de 1998, del Ayuntamiento de Cantillana (Sevilla), por la que se hace público el nombramiento de dos funcionarios.
Resolución de 20 de febrero de 1998, del Ayuntamiento de Malagón (Ciudad Real), por la que se hace público el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.
Resolución de 2 de marzo de 1998, de la Diputación Provincial de Córdoba, por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 2 de marzo de 1998, del Ayuntamiento de Cubelles (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 4 de marzo de 1998, del Ayuntamiento de Leganés (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de un Bombero.
Resolución de 6 de marzo de 1998, del Ayuntamiento de Montoro (Córdoba), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 9 de marzo de 1998, del Ayuntamiento de Azuaga (Badajoz), por la que se hace público el nombramiento de cuatro Guardias de la Policía Local.
Resolución de 10 de marzo de 1998, del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara), por la que se hace público el nombramiento de dos Auxiliares de Administración General.
Resolución de 10 de marzo de 1998, del Ayuntamiento de Lobón (Badajoz), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de la Policía Local.
Resolución de 10 de marzo de 1998, del Ayuntamiento de Lobón (Badajoz), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de la Policía Local.
Resolución de 10 de marzo de 1998, del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada (Badajoz), por la que se hace público el nombramiento de un Agente de la Policía Local.
Resolución de 10 de marzo de 1998, del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz), por la que se hace público el nombramiento de un Agente de la Policía Local.
Resolución de 11 de marzo de 1998, del Ayuntamiento de Santomera (Murcia), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 19 de febrero de 1998, de la Universidad de La Rioja, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar de esta Universidad.
Resolución de 3 de marzo de 1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don David Marín García Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica», adscrito al departamento de Expresión Gráfica en la Edificación.
Resolución de 4 de marzo de 1998, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Francisca Castellano Moreno Profesora titular de Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación».
Resolución de 5 de marzo de 1998, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Ana María Carrillo Badillo Profesora titular de Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Estomatología».
Resolución de 5 de marzo de 1998, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Jesús Esteban Díaz Verdejo Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Electrónica».
Resolución de 5 de marzo de 1998, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Victoria Eugenia Sánchez Calle Profesora titular de Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Electrónica».
Resolución de 10 de marzo de 1998, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra, mediante el sistema de libre designación, al Jefe del Servicio de Gestión de la Investigación.
Resolución de 10 de marzo de 1998, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio Malpica Cuello Catedrático de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Historia Medieval».
Resolución de 10 de marzo de 1998, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don José Miguel Alonso Alonso Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Matemática Aplicada».
Resolución de 11 de marzo de 1998, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don Ramón Sancibrián Herrera Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica».
Resolución de 13 de marzo de 1998, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra a don Luis María Marroyo Palomo Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica».
Resolución de 13 de marzo de 1998, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Eloy Damas Rico Catedrático de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería», del departamento de Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos en la Ingeniería.
Resolución de 20 de marzo de 1998, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Federico Mayor Menéndez.
Resolución de 20 de marzo de 1998, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don José Antonio Casas de Pedro.
Resolución de 20 de marzo de 1998, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Ricardo Montoro Romero.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid