Real Decreto 1876/1998, de 4 de septiembre, por el que se designa a don Domingo de Silos Manso García Embajador de España en la República Gabonesa.
Orden 432/38772/1998, de 10 de septiembre, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.
Orden 430/38770/1998, de 11 de septiembre, por la que se dispone el nombramiento de Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, don Fernando del Pozo García, como Deputy Saclantrepeur de la OTAN.
Resolución 431/38768/1998, de 8 de septiembre, de la Dirección General de Personal, sobre personal del Ejército de Tierra, en situación de excedencia voluntaria afectado por la modificación de la Ley 17/1989, de 19 de julio, introducida por la disposición adicional cuarta de la Ley 28/1994, de 18 de octubre.
Orden de 1 de septiembre de 1998 por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación (11/98).
Orden de 2 de septiembre de 1998 por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Orden de 9 de septiembre de 1998 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento de libre designación (13/98).
Orden de 4 de septiembre de 1998 por la que se procede a dar publicidad a la adjudicación de los puestos de trabajo convocados por el sistema de libre designación, en los Servicios Periféricos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Orden de 31 de julio de 1998 por la que se dispone la pérdida de la condición de funcionaria de doña María Cristina Romero Cervantes A11TC-11437.
Orden de 3 de septiembre de 1998 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo convocado a libre designación por Orden de 24 de julio de 1998.
Resolución de 14 de agosto de 1998, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publican nombramientos como Profesor titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 17 de agosto de 1998, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don Jesús Araújo Gómez Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de «Análisis Matemático».
Resolución de 9 de septiembre de 1998, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se corrigen errores de la de 14 de julio de 1998, por la que se nombra a don José Manuel Páez Borrallo, Catedrático de Universidad, área de conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid