Corrección de erratas de la Resolución de 1 de septiembre de 1998, de los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo Auxiliar-Administrativo de las Cortes Generales a los aspirantes que han superado las oposiciones a dicho Cuerpo, convocadas el día 21 de febrero de 1997.
Acuerdo de 15 de septiembre de 1998, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Agustín del Río Almagro, Magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla.
Orden 430/38766/1998, de 9 de septiembre, por la que se dispone el pase a la situación de reserva del Teniente General del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Agustín Muñoz-Grandes Galilea.
Orden 430/38778/1998, de 15 de septiembre, por la que se dispone el nombramiento del General de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Carlos Gabari Lebrón como Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra.
Orden 430/38779/1998, de 15 de septiembre, por la que se dispone el nombramiento del General de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Rafael Valenzuela Teresa como Jefe de Servicios Territoriales de la Región Militar Pirenaica y Comandante Militar de las Provincias de Barcelona y Tarragona.
Orden 430/38780/1998, de 15 de septiembre, por la que se dispone el nombramiento del General de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Juan Ramón Amat Gutiérrez como Director de la Escuela Superior del Ejército.
Orden de 8 de septiembre de 1998 por la que se dispone el cese de don Jorge Travesedo Dasi como Vocal Asesor en el Gabinete del Ministro.
Resolución de 1 de septiembre de 1998, del Ayuntamiento de Elche de la Sierra (Albacete), por la que se hace público el nombramiento de dos Auxiliares de Administración General.
Resolución de 30 de julio de 1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Rosario García Cruz, Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento «Comercialización e Investigación de Mercados», adscrita al departamento de Administración de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados (Marketing).
Resolución de 30 de julio de 1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Isabel Vázquez Bermúdez, Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento «Economía Aplicada», adscrita al departamento de Teoría Económica y Economía Política.
Resolución de 30 de julio de 1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Antonio Fernández Carrión, Catedrático de Universidad, del área de conocimiento «Matemática Aplicada», adscrita al departamento de Matemática Aplicada II.
Resolución de 4 de agosto de 1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Carlos Hugo Dasso, Catedrático de Universidad, del área de conocimiento «Física Atómica, Molecular y Nuclear», adscrita al departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear.
Resolución de 5 de agosto de 1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Antonio Fernández Pérez-Rendón, Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Matemática Aplicada», adscrita al departamento de Matemática Aplicada I.
Resolución de 5 de agosto de 1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Santiago Díaz Madrigal, Catedrático de Universidad, del área de conocimiento «Matemática Aplicada», adscrita al departamento de Matemática Aplicada II.
Resolución de 5 de agosto de 1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Ricardo Barroso Campos, Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Didáctica de las Matemáticas», adscrita al departamento de Didáctica de las Matemáticas.
Resolución de 11 de agosto de 1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Alfonso Campos Peña, Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento «Estomatología», adscrita al departamento de Estomatología.
Resolución de 12 de agosto de 1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Antonio Castaño Seiquer, Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento «Estomatología», adscrita al departamento de Estomatología.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid