Real Decreto 140/1999, de 22 de enero, por el que se destina a los Magistrados que se relacionan, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Real Decreto 141/1999, de 22 de enero, por el que se nombra, en propiedad, Magistrado del Gabinete Técnico de Información y Documentación del Tribunal Supremo a don Ángel Arozamena Laso.
Real Decreto 142/1999, de 22 de enero, por el que se nombra, en propiedad, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 62 de Madrid a don Francisco Javier Sancho Cuesta.
Corrección de erratas de la Orden de 12 de enero de 1999 por la que se hacía pública la adjudicación de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación (20/98).
Orden de 21 de enero de 1999 por la que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Manuela Sánchez Hernández, como seleccionada en las pruebas selectivas convocadas por Orden de 4 de abril de 1997.
Orden de 21 de enero de 1999, por la que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María Ángeles Navarro Moreno, como seleccionada en las pruebas selectivas convocadas por Orden de 4 de abril de 1997.
Orden de 21 de enero de 1999 por la que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María del Carmen Duque Revuelta, como seleccionada en las pruebas selectivas convocadas por Orden de 5 de mayo de 1992.
Resolución de 11 de enero de 1999, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se adjudica puesto de trabajo en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, convocado a concurso por Resolución de 20 de octubre de 1998.
Orden de 26 de enero de 1999 por la que se dispone el nombramiento de doña Inmaculada Hidalgo Gámez como Directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Granada.
Orden de 28 de enero de 1999 por la que se resuelve la convocatoria de puestos en la Intervención General de la Seguridad Social de 9 de octubre de 1998 y de 10 de diciembre de 1998.
Resolución de 15 de enero de 1999, del Consejo Comarcal de Osona (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 15 de enero de 1999, del Ayuntamiento de Villavaliente (Albacete), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 15 de enero de 1999, del Ayuntamiento de Bueu (Pontevedra), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 18 de enero de 1999, del Ayuntamiento de Teruel, por la que se hace público el nombramiento de un Animador Socio-Cultural.
Resolución de 13 de enero de 1999, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria del área de «Fisioterapia» a doña María José Yuste Sánchez.
Resolución de 13 de enero de 1999, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de «Teoría de la Señal y Comunicaciones» a don Antonio Artes Rodríguez.
Resolución de 14 de enero de 1999, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se corrigen errores en la anterior de 30 de noviembre de 1998, que nombra a don Juan Carlos Miangolarra Paje Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fisioterapia».
Resolución de 14 de enero de 1999, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don Daniel Fernando Gallego Ramos Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento de «Ingeniería Aeroespacial».
Resolución de 14 de enero de 1999, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don José Crespo del Arco Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».
Resolución de 14 de enero de 1999, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña Ana Isabel Martínez Blanco Profesora titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento de «Matemática Aplicada».
Resolución de 15 de enero de 1999, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Ángel Martínez González-Tablas Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Economía Aplicada».
Resolución de 15 de enero de 1999, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra a doña Marina Olga Díaz Peralta Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Lengua Española».
Resolución de 15 de enero de 1999, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Ricardo Brito López Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Física Aplicada».
Resolución de 15 de enero de 1999, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don Alfonso San Miguel Ayanz Catedrático de Universidad, área de conocimiento de «Tecnologías del Medio Ambiente».
Resolución de 15 de enero de 1999, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña María José Pérez Rodríguez Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Organización de Empresas».
Resolución de 15 de enero de 1999, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra a doña Patricia Henríquez Sánchez Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Enfermería».
Resolución de 15 de enero de 1999, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra a don Marcos José Peñate Cabrera Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Didáctica de la Lengua y la Literatura».
Resolución de 15 de enero de 1999, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra a don Francisco Ricardo Chirino Godoy Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras».
Resolución de 15 de enero de 1999, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra a doña María Josefa Reyes Díaz Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Lengua Española».
Resolución de 18 de enero de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad.
Resolución de 21 de enero de 1999, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña Amparo Montesinos Guillot Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa», adscrita al Departamento de Estadística e Investigación Operativa.
Resolución de 21 de enero de 1999, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña Manuela Fernández Méndez Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Economía, Sociología y Política Agraria», adscrita al Departamento de Economía y Ciencias Sociales.
Resolución de 25 de enero de 1999, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña María del Amor López Jimeno.
Resolución de 29 de enero de 1999, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra a don Pedro María Ayerdi Echeverri Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Sociología».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid