Real Decreto 1294/1999, de 23 de julio, por el que se confiere a su Alteza Real Don Felipe, Príncipe de Asturias, la representación de España en los actos de toma de posesión de la Presidenta de la República de Panamá.
Acuerdo de 6 de julio de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo del Pleno de 14 de abril de 1999, para la provisión de un puesto de trabajo en los órganos técnicos del Consejo, entre funcionarios del grupo B de las Administraciones Públicas.
Orden de 19 de julio de 1999 por la que se hace pública la resolución parcial de la convocatoria, de libre designación, para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Real Decreto 1296/1999, de 23 de julio, por el que se nombra Director general de Desarrollo Rural a don Pedro Llorente Martínez.
Orden de 19 de julio de 1999 por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.
Resolución de 21 de julio de 1999, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de junio de 1999 por el que se nombra Vocal del Patronato del Instituto «Cervantes» a don Guillermo Cabrera Infante.
Orden de 25 de junio de 1999 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de puestos de trabajo del Departamento para su provisión por el sistema de libre designación.
Orden de 2 de julio de 1999 por la que se hace pública la resolución parcial de la convocatoria de puestos de trabajo del Departamento para su provisión por el sistema de libre designación.
Orden de 5 de julio de 1999 por la que se hace pública la resolución parcial de la convocatoria de puestos de trabajo del Departamento para su provisión por el sistema de libre designación.
Resolución de 10 de junio de 1999, del Ayuntamiento de Zuera (Zaragoza), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 28 de junio de 1999, del Ayuntamiento de Camuñas (Toledo), por la que se hace público el nombramiento de un Guarda Rural.
Resolución de 28 de junio de 1999, del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar.
Resolución de 28 de junio de 1999, del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo.
Resolución de 28 de junio de 1999, del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar.
Resolución de 29 de junio de 1999, del Ayuntamiento de Vélez-Rubio (Almería) por la que se hace público el nombramiento de dos Administrativos.
Resolución de 1 de julio de 1999, del Ayuntamiento de Ajalvir (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de un funcionario.
Resolución de 1 de julio de 1999, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 5 de julio de 1999, del Ayuntamiento de Carcaboso (Cáceres), por la que se hace público el nombramiento de un Alguacil.
Resolución de 14 de junio de 1999, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen errores advertidos en la Resolución de 21 de mayo de 1999, que nombraba a don Enrique Gasco García Profesor titular.
Resolución de 14 de junio de 1999, conjunta de la Universidad de Oviedo y de la Dirección General de Recursos Humanos del INSALUD, por la que se nombra a don Agustín Luis José Herrero Zapatero Catedrático de Universidad con plaza asistencial vinculada en el área de conocimiento que se menciona.
Resolución de 16 de junio de 1999, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra a don Rafael Berlanga Llavorí Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».
Resolución de 23 de junio de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Zapatero Arenzana.
Resolución de 23 de junio de 1999, de la Universidad «Jaume I», por la que se nombra a don Juan Jesús Echagüe Guardiola Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología de Computadores».
Resolución de 23 de junio de 1999, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra a don José Marcos Afonso Casado Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Economía Aplicada».
Resolución de 24 de junio de 1999, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra a don Daniel Alonso Ramírez Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Física Aplicada».
Resolución de 25 de junio de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Catedráticos de Universidad a doña María Valpuesta Fernández y a don Alfredo Blanes Berenguel.
Resolución de 25 de junio de 1999, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se hace público el nombramiento de don Walter Alfredo García-Fontes Badanian.
Resolución de 26 de junio de 1999, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra a doña Teresa de Jesús Abad Grillo Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Química Orgánica».
Resolución de 28 de junio de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad a don Juan Antonio Perles Rochel y a don José Luis Zaccagnini Sancho.
Resolución de 28 de junio de 1999, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra a doña Rosa Lelia Dorta Díaz Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Química Orgánica».
Resolución de 28 de junio de 1999, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra a don Manuel Abril Villalba Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Didáctica de la Lengua y la Literatura».
Resolución de 28 de junio de 1999, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra a don José María Gómez Llorente Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Física Aplicada».
Resolución de 28 de junio de 1999, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra a doña Sara Darías Curvo Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Enfermería».
Resolución de 29 de junio de 1999, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José María Montaner Martorell, en el área de conocimiento de «Composición Arquitectónica».
Resolución de 29 de junio de 1999, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a doña Mercedes Gallardo Medina Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento de «Biología Vegetal» del Departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo.
Resolución de 29 de junio de 1999, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra a doña María Cristina Orio Díaz Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Fisioterapia».
Resolución de 29 de junio de 1999, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Ana María Serra Tort, en el área de conocimiento de «Física Aplicada».
Resolución de 29 de junio de 1999, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Javier Gil Mur en el área de conocimiento de «Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica».
Resolución de 29 de junio de 1999, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Sebastián Sallent Ribes en el área de conocimiento de «Ingeniería Telemática».
Resolución de 29 de junio de 1999, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don Jesús Manuel Torres Palenzuela Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Física Aplicada» del Departamento de Física Aplicada.
Resolución de 29 de junio de 1999, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Ana María Sastre Requena en el área de conocimiento de «Ingeniería Química».
Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don Francisco Javier Gómez Guinovart Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Lingüística General» del Departamento de Traducción, Lingüística y Teoría de la Literatura.
Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Elena Hernández Sandoica Catedrática de Universidad, del área de conocimiento de «Historia Contemporánea».
Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Emilio Ortega Arjonilla.
Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Enrique Palazuelos Manso Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de «Economía Aplicada».
Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Benjamín Hernández Blázquez Catedrático de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Sociología».
Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a don Félix Núñez Breña Profesor titular de Universidad.
Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José María Álvarez Monzoncillo Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Comunicación Audiovisual y Publicidad».
Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Juan Antonio Martínez Comeche Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Biblioteconomía y Documentación».
Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra a don Pablo Boronat Pérez Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».
Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Manuel Maceiras Fafián Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Filosofía».
Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra a don Jorge Badenas Carpio Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».
Resolución de 1 de julio de 1999, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra a don Máximo Padrón Hernández, Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación».
Resolución de 2 de julio de 1999, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad.
Resolución de 2 de julio de 1999, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra a don Juan Agustín Yanes González Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar».
Resolución de 2 de julio de 1999, de la Universidad «Jaume I», por la que se nombra a don Joan Manuel Verdegal Cerezo Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Traducción e Interpretación».
Resolución de 2 de julio de 1999, de la Universidad «Jaume I», por la que se nombra a doña Isabel García Izquierdo Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Traducción e Interpretación».
Resolución de 3 de julio de 1999, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad en las áreas de conocimiento que se mencionan.
Resolución de 3 de julio de 1999, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos de Escuela Universitaria en las áreas de conocimiento que se mencionan.
Resolución de 5 de julio de 1999, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad en las áreas de conocimiento que se mencionan.
Resolución de 5 de julio de 1999, de la Universidad «Jaume I», por la que se nombra a don José Luis Blas Arroyo Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Lengua Española».
Resolución de 5 de julio de 1999, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a don Ferrán Carbó Aguilar Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Filología Catalana».
Resolución de 5 de julio de 1999, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad en las áreas de conocimiento que se mencionan.
Resolución de 5 de julio de 1999, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares de Escuela Universitaria, en las áreas de conocimiento que se mencionan.
Resolución de 5 de julio de 1999, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos de Escuela Universitaria en las áreas de conocimiento que se mencionan.
Resolución de 5 de julio de 1999, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Gonzalo Muga Francisco, en el área de conocimiento «Química Física».
Resolución de 6 de julio de 1999, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra a don Miguel Barreda Rochera Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada».
Resolución de 6 de julio de 1999, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Xavier Puig Peñalosa, en el área de conocimiento «Estética y Teoría de las Artes».
Resolución de 6 de julio de 1999, de la Universidad de León, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Administrativa, en virtud de pruebas selectivas.
Resolución de 7 de julio de 1999, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del área de «Organización de Empresas», a don José Ignacio Piñuel y Zabala.
Resolución de 7 de julio de 1999, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de «Organización de Empresas», a don Miguel Ángel Martínez Martínez.
Resolución de 7 de julio de 1999, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de «Tecnología Electrónica» a don José Luis Lázaro Galilea.
Resolución de 7 de julio de 1999, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares de Escuela Universitaria en las áreas de conocimiento que se mencionan.
Resolución de 7 de julio de 1999, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Superior de Técnicos Facultativos de Biblioteca de esta Universidad.
Resolución de 7 de julio de 1999, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María Dolores Mojarro Práxedes, Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Psiquiatría», adscrita al Departamento de Psiquiatría, Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico.
Resolución de 7 de julio de 1999, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra a don Miguel Cardenal Carro, Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social».
Resolución de 7 de julio de 1999, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad en las áreas de conocimiento que se mencionan.
Resolución de 7 de julio de 1999, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra a don Miguel Ángel Leandro Sánchez Álvarez Catedrático de Escuela Universitaria en el área de conocimiento que se menciona.
Resolución de 9 de julio de 1999, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña Isabel Ana Bartau Rojas, en el área de conocimiento «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación».
Resolución de 9 de julio de 1999, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad en las áreas de conocimiento que se mencionan.
Resolución de 9 de julio de 1999, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra a doña María Violeta Álvarez Fernández en el área de conocimiento que se menciona.
Resolución de 9 de julio de 1999, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Proyectos Arquitectónicos» a don José María Torres Nadal.
Resolución de 9 de julio de 1999, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ciencias Morfológicas», del Departamento de Medicina, a don Francisco Javier de Toro Santos.
Resolución de 12 de julio de 1999, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Física Aplicada», del Departamento de Física, a doña María del Carmen Ramírez Gómez.
Resolución de 21 de julio de 1999, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Titular de Universidad a doña Cristina Olarte Pascual.
Resolución de 21 de julio de 1999, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Alfredo Jiménez Eguizábal.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid