Orden de 23 de febrero de 2001 por la que se dispone la publicación del cese del Presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta.
Orden de 23 de febrero de 2001 por la que se dispone la publicación del cese del Presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón.
Orden de 23 de febrero de 2001 por la que se dispone la publicación del nombramiento del Presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta.
Orden de 23 de febrero de 2001 por la que se dispone la publicación del nombramiento del Presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón.
Orden de 27 de febrero de 2001 por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.
Corrección de erratas de la Resolución de 13 de febrero de 2001, de la Secretaría de Estado de Organización Territorial del Estado, por la que se nombran funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, subescala Secretaría-Intervención, a los aspirantes que han superado las pruebas y curso selectivo de formación para el acceso a la citada subescala.
Resolución de 6 de febrero de 2001, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombran funcionarios de Carrera de la Escala Administrativa, y se establece fecha y procedimiento para la petición de destinos.
Resolución de 7 de febrero de 2001, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se corrige error de la de 24 de noviembre de 2000, por la que se nombra a don José Santacreu Mas, Catedrático de Universidad.
Resolución de 12 de febrero de 2001, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de "Enfermería", Departamento de Enfermería a don Julio de Manueles Jiménez.
Resolución de 13 de febrero de 2001, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don Alberto Gil Solla Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de "Ingeniería Telemática", del Departamento de Tecnología de las Comunicaciones.
Resolución de 13 de febrero de 2001, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a doña María Julia Cristóbal Ortega, Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de "Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica", del Departamento de Ingeniería de los Materiales, Mecánica Aplicada y Construcción.
Resolución de 14 de febrero de 2001, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de "Derecho Mercantil" a don Santiago Hierro Anibarro.
Resolución de 16 de febrero de 2001, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Jorge Fernández de Troconiz Acha.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid