Acuerdo de 10 de julio de 2001, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara en situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Olga Bautista Camarero.
Orden de 5 de julio de 2001 por la que se hace pública la resolución parcial de la convocatoria de libre designación, para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Orden de 4 de julio de 2001 por la que se corrigen errores de la de 22 de junio de 2001, por la que se resuelve concurso general (1-G-01) para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Hacienda.
Orden de 5 de julio de 2001 por la que se adjudican los puestos de trabajo ofertados en el concurso convocado por Orden de 8 de mayo de 2001.
Orden de 13 de julio de 2001 por la que se nombra Subdirectora general de Seguimiento de Acuerdos y Disposiciones de la Dirección General del Secretariado del Gobierno a doña Susana Gómez Aspe.
Orden de 13 de julio de 2001 por la que se nombra Subdirector general del Secretariado del Gobierno de la Dirección General del Secretariado del Gobierno a don Julián Vinuesa Cerrato.
Resolución de 12 de junio de 2001, de la Universidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra a doña Josefa Parrilla Saldaña Profesora titular de Escuela Universitaria (plaza vinculada)/D.U.E./A.T.S., del área de conocimiento de "Enfermería", adscrita al Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Podología.
Resolución de 25 de junio de 2001, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombran Catedráticos de Universidad y Profesores titulares de Universidad.
Resolución de 29 de junio de 2001, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña Catalina Garrido de la Peña Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Dibujo", adscrita al Departamento de Dibujo.
Resolución de 29 de junio de 2001, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Fernando García Granada Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Lenguajes y Sistemas Informáticos", adscrita al Departamento de Sistemas Informáticos y Computación.
Resolución de 29 de junio de 2001, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Carlos Manuel Ferrer Gisbert Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Ingeniería Agroforestal", adscrita al Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria.
Resolución de 29 de junio de 2001, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Adolfo Hilario Caballero Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Ingeniería de Sistemas y Automática", adscrita al Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.
Resolución de 3 de julio de 2001, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a doña Yolanda Blasco Gil Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de "Historia del Derecho y de las Instituciones".
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid