Acuerdo de 25 de marzo de 2003, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran Jueces Sustitutos para el año judicial 2002/2003, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Aragón, Extremadura y Galicia.
Real Decreto 381/2003, de 28 de marzo, por el que se dispone el cese del General de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Jorge Ortega Martín como Comandante General y General Jefe de la Zona Militar de Melilla.
Real Decreto 382/2003, de 28 de marzo, por el que se nombra Comandante General y General Jefe de la Zona Militar de Melilla al General de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Francisco José Fernández Sánchez.
Orden APA/692/2003, de 21 de marzo, por la que se acuerda el cese de doña M.a Victoria Marugán Maroto como Subdirectora General de Legislación y Ordenación Normativa.
Real Decreto 383/2003, de 28 de marzo, por el que se dispone el cese de don Enrique Manuel Martín Cabrera como Director General del Instituto Nacional de Meteorología.
Real Decreto 384/2003, de 28 de marzo, por el que se nombra Directora General del Instituto Nacional de Meteorología a doña Milagros Couchoud Gregori.
Orden CTE/693/2003, de 18 de marzo, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo anunciada por Orden CTE/276/2003, de 11 de febrero.
Resolución de 27 de febrero de 2003, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de Doña Esther Martinez Garcia como Profesora Titular de Universidad.
Resolución de 10 de marzo de 2003, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de Doña Maria Angela Vilallonga Vives como Catedrática de Universidad.
Resolución de 10 de marzo de 2003, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo a doña María Consuelo Ferreiro Regueiro.
Resolución de 11 de marzo de 2003, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de Don Lluis Torres Llinas como Profesor Titular de Universidad.
Resolución de 11 de marzo de 2003, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de Doña Maria Vilanova Brugues como Catedrática de Universidad.
Resolución de 12 de marzo de 2003, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Ángel Gómez Nicola Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento "Física Teórica".
Resolución de 12 de marzo de 2003, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a D. Jesús Manuel Artalejo Rodríguez Catedrático de Universidad del área de conocimiento "Estadística e Investigación Operativa".
Resolución de 13 de marzo de 2003, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de Doña Maria Jesús Gutierrez del Moral como Profesora Titular de Universidad.
Resolución de 13 de marzo de 2003, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Luis Alberto Gambau Rodríguez.
Resolución de 13 de marzo de 2003, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don José Joaquín García García.
Resolución de 13 de marzo de 2003, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña Iciar Nadal García.
Resolución de 13 de marzo de 2003, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña Ana María Angulo Garijo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid