Acuerdo de 30 de septiembre de 2003, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara en situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Ana María Hortensia García Esquius.
Orden DEF/2697/2003, de 24 de septiembre, por la que se dispone el cese del Capitán de Navío del Cuerpo General de la Armada, en situación de reserva, don Manuel Martínez de Lejarza y Esparducer, como Subdirector General de Planificación y Costes de Recursos Humanos.
Orden DEF/2698/2003, de 24 de septiembre, por la que se dispone el nombramiento del Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don Emilio José Nieto Manso, como Subdirector General de Planificación y Costes de Recursos Humanos.
Orden INT/2699/2003, de 22 de septiembre, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso de méritos convocado por Orden INT/2101/2003 de 9 de julio.
Orden INT/2700/2003, de 24 de septiembre, por la que se resuelve el concurso específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos a los Grupos A, B, C y D, convocado por Orden INT/1939/2003, de 7 de julio.
Orden SCO/2701/2003, de 23 de septiembre, por la que se adjudica un puesto de trabajo convocado a libre designación por Orden SCO/2196/2003, de 29 de julio.
Resolución de 18 de septiembre de 2003, de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.
Resolución de 18 de septiembre de 2003, de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica, por la que se dispone el nombramiento de don Carlos de la Torre Lluch como Subdirector General de Gestión Económica en la Dirección General de Investigación.
Resolución de 18 de septiembre de 2003, de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica, por la que se dispone el nombramiento de don Pedro Cortegoso Fernández como Subdirector General de Formación y Movilidad del Personal Investigador en la Dirección General de Investigación.
Resolución de 18 de septiembre de 2003, de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica, por la que se dispone el nombramiento de doña Eugenia Bellver Moreira, como Subdirectora General de Coordinación Institucional e Infraestructura Científica en la Dirección General de Investigación.
Resolución de 22 de septiembre de 2003, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo por el sistema de libre designación.
Resolución de 16 de septiembre de 2003, de la Universidad "Carlos III", por la que se nombra a doña Celia Valiente Fernández Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de "Sociología".
Resolución de 16 de septiembre de 2003, de la Universidad "Carlos III", por la que se nombra a don Jesús Gonzalo Muñoz Catedrático de Universidad del área de conocimiento de "Fundamentos del Análisis Económico".
Resolución de 16 de septiembre de 2003, de la Universidad "Carlos III", por la que se nombra a don Ricardo Aler Mur Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de "Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial".
Resolución de 17 de septiembre de 2003, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de "Filología Alemana", a don Georg Pichler.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid