Acuerdo de 5 de noviembre de 2003, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran Letrados al servicio del Tribunal Supremo.
Corrección de errores del Acuerdo de 4 de noviembre de 2003, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrado Emérito, Magistrados suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial 2003/2004, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y La Rioja.
Orden AEX/3133/2003, de 29 de octubre, por la que se dispone el cese de don Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao como Vocal de la Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo.
Orden AEX/3134/2003, de 29 de octubre, por la que se nombra Vocal de la Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo a don Jorge Pérez Martínez.
Orden JUS/3135/2003, de 28 de octubre, por la que en cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo número 443/1999, se nombra funcionaria del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia a doña Arcadia González Pérez.
Orden HAC/3136/2003, de 3 de noviembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de Vocal miembro del Consejo para la Defensa del Contribuyente.
Orden HAC/3137/2003, de 4 de noviembre, por la que se dispone el cese de doña Pilar Fernández Marín como Delegada de Economía y Hacienda en Granada.
Orden HAC/3138/2003, de 6 de noviembre, por la que se dispone el nombramiento de doña Elisa Isabel Fernández Puertas como Delegada de Economía y Hacienda en Granada.
Resolución de 23 de octubre de 2003, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace pública la adjudicación de los puestos de trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento de libre designación (LD. 11/2003).
Orden FOM/3139/2003, de 30 de octubre, por la que se resuelve concurso específico Ref.ª FE8/03, convocado por Orden FOM/2469/2003, de 1 de septiembre, para la provisión de puestos en el Departamento.
Resolución de 23 de octubre de 2003, del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración del GIF, de 17 de octubre de 2003, por el que se resuelve la convocatoria pública, anunciada por Resolución de 17 de junio de 2003 para proveer dos puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
Orden TAS/3140/2003, de 22 de octubre, por la que resuelve el concurso de méritos C/109, para la provisión de vacantes en el Instituto de la Juventud.
Orden TAS/3141/2003, de 22 de octubre, por la que se resuelve concurso específico C/110, para la provisión de vacantes en el Instituto de la Juventud.
Resolución de 4 de noviembre de 2003, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se corrige error de la de 3 de octubre de 2003, por la que se nombraban funcionarios de carrera del Cuerpo de Especialistas Electromecánicos de la Lotería Nacional.
Resolución de 4 de noviembre de 2003, de la Secretaría de Estado para la Administración Publica, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Resolución de 5 de noviembre de 2003, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social.
Resolución de 5 de noviembre de 2003, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.
Resolución de 5 de noviembre de 2003, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social.
Resolución de 15 de septiembre de 2003, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra a don Alain Daniel Baille, Catedrático de Universidad del área de conocimiento "Ingeniería Agroforestal".
Resolución de 15 de septiembre de 2003, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra a don José María Obón de Castro, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento "Ingeniería Química".
Resolución de 19 de septiembre de 2003, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra a don Alejandro Pérez Pastor, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento "Producción Vegetal".
Resolución de 23 de septiembre de 2003, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra a don Carlos María Rafael García Masiá, Catedrático de Universidad del área de conocimiento "Ingeniería Mecánica".
Resolución de 29 de septiembre de 2003, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra a don Diego José Alcaraz Lorente, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento "Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica".
Resolución de 6 de octubre de 2003, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra a don Gregorio Sánchez Olivares, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento "Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras".
Resolución de 25 de octubre de 2003, de la Universidad de Almería, por la que se nombra a don José Manuel de Amo Sánchez-Fortún Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de Didáctica de la Lengua y la Literatura.
Resolución de 27 de octubre de 2003, de la Universidad "Carlos III", por la que se nombra a doña María Beatriz Ramírez Berasategui, Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de "Ingeniería Mecánica".
Resolución de 27 de octubre de 2003, de la Universidad "Carlos III", por la que se nombra a doña Ana García Armada, Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de "Teoría de la Señal y Comunicaciones".
Resolución de 27 de octubre de 2003, de la Universidad "Carlos III" por la que se nombra a don Pablo Ledesma Larrea, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de "Ingeniería Eléctrica".
Resolución de 27 de octubre de 2003, de la Universidad de Almería, por la que se nombra a doña María del Carmen Vargas García Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de Microbiología.
Resolución de 28 de octubre de 2003, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad y Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid