Resolución de 2 de diciembre de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario excedente, don Demetrio Madrid Albors, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Resolución de 2 de diciembre de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a don Demetrio Madrid Albors, Registrador de Alcobendas n.º 2, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Resolución de 3 de diciembre de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Huelva, don Eligio Agüera Vallejo, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Resolución de 3 de diciembre de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Soria, don Sebastián Rivera Peral, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Resolución de 3 de diciembre de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a don Ricardo Seco Gómez, Registrador de Las Palmas de Gran Canaria n.o 5, por hacer cumplido la edad reglamentaria.
Orden DEF/3496/2003, de 5 de diciembre, por la que se dispone el cese del General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra don Jorge Riera de Leyva, como Director Gerente del Servicio Militar de Construcciones.
Orden DEF/3497/2003, de 5 de diciembre, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Intervención don Juan Antonio Miguelez Paz, como Director Gerente del Servicio Militar de Construcciones.
Resolución 430/38262/2003, de 5 de diciembre, de la Secretaría de Estado de Defensa, por la que se dispone el cese del Coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra don Federico García Badiola como Subdirector General de Tipificación y Supervisión de la Dirección General de Infraestructura.
Resolución 430/38263/2003, de 5 de diciembre, de la Secretaría de Estado de Defensa, por la que se dispone el nombramiento del Coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra don Agustín Guerrero Arantave como Subdirector General de Tipificación y Supervisión de la Dirección General de Infraestructura.
Orden HAC/3498/2003, de 3 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden HAC/3238/2003, de 11 de noviembre, por la que se resuelve concurso general (1-E-03) para la provisión de puestos de trabajo en el Departamento.
Orden HAC/3499/2003, de 3 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden HAC/3250/2003, de 11 de noviembre, por la que se resuelve concurso general (1-G-03) para la provisión de puestos de trabajo en el Departamento.
Resolución de 24 de noviembre de 2003, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se acuerda declarar la pérdida de la condición de funcionario de don José Campoy Asencio.
Resolución de 3 de diciembre de 2003, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación del puesto convocado por el procedimiento de libre designación correspondiente a la Orden TAS/3036/2003, de 23 de octubre.
Orden PRE/3500/2003, de 12 de diciembre, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.
Orden MAM/3501/2003, de 3 de diciembre, por la que se resuelve definitivamente la convocatoria pública efectuada por Orden MAM/2825/2003, de 13 de octubre, para la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo vacantes en el Departamento.
Resolución de 25 de noviembre de 2003, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad en las áreas de conocimiento que se mencionan.
Resolución de 27 de noviembre de 2003, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de Anatomía y Embriología Humana del Departamento de Medicina a doña Esther del Carmen Fernández Fernández.
Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Profesores de esta Universidad en los Cuerpos y áreas de conocimiento que se indican.
Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra a don Emilio Tortosa Ausina profesor Titular de Universidad en el área de conocimiento de "Economía Aplicada".
Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra a don Manuel Cantavella Jordá Profesor Titular de Universidad en el área de conocimiento de "Economía Aplicada".
Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra a doña Iciar Cordero Cutillas Profesora Titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de "Derecho Civil".
Resolución de 2 de diciembre de 2003, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra a don Jacinto Balaguer Coll Profesor Titular de Universidad en el área de conocimiento de "Fundamentos del Análisis Económico".
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid