Acuerdo de 11 de febrero de 2004, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran Jueces Sustitutos para el año judicial 2003/2004, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Orden HAC/355/2004, de 12 de febrero, por la que se dispone el nombramiento de don Andrés García Núñez como Delegado de Economía y Hacienda en Ávila.
Orden TAS/356/2004, de 27 de enero, por la que se designan vocales del Comité Español de Coordinación para el décimo aniversario del año internacional de la familia.
Resolución de 2 de febrero de 2004, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación de puestos convocados por el procedimiento de libre designación correspondiente a la Orden TAS/3678/2003, de 22 de diciembre.
Resolución de 2 de febrero de 2004, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación de puestos convocados por el procedimiento de libre designación correspondientes a la Orden TAS/3486/2003, de 9 de diciembre.
Orden APA/357/2004, de 5 de febrero, por la que se acuerda el cese de doña Asunción López Rodríguez como Subdirectora General de la Subdirección General de Auditoría Interna del Fondo Español de Garantía Agraria.
Orden PRE/358/2004, de 11 de febrero, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.
Orden ECO/359/2004, de 4 de febrero, por la que se dispone el cese de don Antoni Fernández i Teixidó como Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior.
Orden ECO/360/2004, de 4 de febrero, por la que se dispone el cese de don Josu Jon Imaz San Miguel como Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior.
Orden ECO/361/2004, de 4 de febrero, por la que se dispone el nombramiento de don Pere Esteve i Abad, Consejero de Comercio, Turismo y Consumo de la Generalidad de Cataluña, como Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior.
Orden ECO/362/2004, de 4 de febrero, por la que se dispone el nombramiento de doña Ana Aguirre Zurutuza, Consejera de Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, como Consejera del Instituto Español de Comercio Exterior.
Acuerdo de 16 de febrero de 2004, de la Junta Electoral Central, de designación de la Comisión de Radio y Televisión en relación con las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado a celebrar el 14 de marzo de 2004.
Resolución de 23 de enero de 2004, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María Pastora Revuelta Marchena Catedrática de Escuela Universitaria.
Resolución de 7 de febrero de 2004, de la Universidad de Almería, por la que se nombra a doña María del Mar Rebolloso Fuentes Profesora Titular de Universidad.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid