Real Decreto 914/2004, de 23 de abril, por el que se nombra Decano de los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional al Magistrado don Ismael Moreno Chamorro.
Real Decreto 915/2004, de 23 de abril, por el que se nombra en propiedad a don José Montiel González, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Real Decreto 916/2004, de 23 de abril, por el que se nombra en propiedad a don Eduardo Serrano Alonso, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Real Decreto 917/2004, de 23 de abril, por el que se nombran Magistrados especialistas del Orden Jurisdiccional Social, a los aspirantes que han aprobado las pruebas selectivas convocadas por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 19 de noviembre de 2002.
Real Decreto 918/2004, de 23 de abril, por el que se nombran Magistrados especialistas del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, a los aspirantes que han aprobado las pruebas selectivas convocadas por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 19 de noviembre de 2002.
Real Decreto 919/2004, de 23 de abril, por el que se nombra en propiedad a doña María José Boix Fluxa, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Benidorm.
Orden AEX/1264/2004, de 31 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión por el sistema de libre designación de puestos de trabajo en el Departamento.
Orden AEX/1265/2004, de 1 de abril, por la que se hace pública la resolución parcial de la convocatoria de libre designación para la provisión de puestos de trabajo en el Departamento.
Orden AEX/1266/2004, de 2 de abril, por la que se hace pública la resolución parcial de la convocatoria de libre designación para la provisión de puestos de trabajo en el Departamento.
Orden AEX/1267/2004, de 6 de abril, por la que se hace pública la resolución parcial de la convocatoria de libre designación, para la provisión de puestos de trabajo en el Departamento.
Orden AEX/1268/2004, de 7 de abril, por la que se hace pública la resolución parcial de la convocatoria de libre designación, para la provisión de puestos de trabajo en el Departamento.
Resolución de 26 de abril de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a don Fernando González Delso, Registrador de la Propiedad de Madrid número 6, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Orden INT/1269/2004, de 4 de mayo, por la que se dispone el cese del General de División de la Guardia Civil, don Vicente Faustino Pellicer, en el Mando de la Subdirección General de Operaciones de la Guardia Civil (Madrid), con motivo de su pase a la situación de reserva.
Resolución de 4 de mayo de 2004, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone el cese de don Francisco Aragón Rodríguez, como Subdirector General de Gestión Económica y Presupuestaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Resolución de 4 de mayo de 2004, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone el cese de don José Carlos Martín Antón, como Secretario General del Instituto Social de la Marina.
Resolución de 6 de mayo de 2004, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, por la que se dispone el cese de don César Velasco Arsuaga, como Subdelegado del Gobierno en Álava.
Resolución de 6 de mayo de 2004, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, por la que se dispone el cese de don Juan Antonio Foncillas Cequier, como Subdelegado del Gobierno en Guipúzcoa.
Resolución de 6 de mayo de 2004, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, por la que se dispone el cese de don Enrique Menéndez Tablado, como Subdelegado del Gobierno en Vizcaya.
Resolución de 6 de mayo de 2004, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón, por la que se dispone el cese de don José María Fernández-Miranda Artola, como Subdelegado del Gobierno en Zaragoza.
Resolución de 6 de mayo de 2004, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón, por la que se dispone el cese de don Ángel Manuel Fernández Vidal, como Subdelegado del Gobierno en Huesca.
Resolución de 6 de mayo de 2004, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón, por la que se dispone el cese de don Marco Aurelio Rando Rando, como Subdelegado del Gobierno en Teruel.
Orden MAM/1270/2004, de 2 de abril, por la que se resuelve de manera definitiva concurso específico referencia 11E/2003, convocado por Orden MAM/3759/2003, de 18 de diciembre.
Resolución de 23 de abril de 2004, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 28 de abril de 2004, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombran diversos Profesores de los Cuerpos Docentes Universitarios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid