Resolución de 31 de mayo de 2004, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, por la que se dispone el cese de don Roberto Varela Fariña, como Subdirector General de Cooperación y Promoción Cultural Exterior de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Orden JUS/2001/2004, de 10 de junio, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación de los puestos de trabajo vacantes de Director y Subdirectores del Instituto de Medicina Legal de las Illes Balears.
Orden JUS/2002/2004, de 10 de junio, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación del puesto de trabajo vacante de Director del Instituto de Medicina Legal de Cantabria.
Orden DEF/2003/2004, de 15 de junio, por la que se dispone la publicación del cese del Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don Teodoro de Leste Contreras como Consejero de Defensa en la Embajada de España en Estados Unidos.
Orden DEF/2004/2004, de 15 de junio, por la que se dispone la publicación del nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don Antonio Valderrábano López como Consejero de Defensa de la Embajada de España en Estados Unidos.
Orden EHA/2005/2004, de 11 de junio, por la que se cesa como vocal de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones a don Álvaro Muñoz López, y se nombra en su sustitución a doña María del Pilar González de Frutos.
Resolución de 11 de junio de 2004, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dispone el cese de don Teodoro Cordón Ezquerro, como Subdirector General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas de la Dirección General de Tributos.
Resolución de 11 de junio de 2004, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dispone el cese de don Rafael Rufino Cosín Ochaita, como Subdirector General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas de la Dirección General de Tributos.
Resolución de 11 de junio de 2004, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dispone el cese de don Alfonso Padilla Peña, como Subdirector General de Política Tributaria de la Dirección General de Tributos.
Resolución de 8 de junio de 2004, de la Dirección General de la Policía, por la que se nombran Inspectores alumnos a los opositores aprobados en la oposición de ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía, convocada por la de 24 de septiembre de 2003.
Orden FOM/2006/2004, de 11 junio, por la que se resuelve el concurso de traslados para la provisión de puestos de trabajo de personal laboral, convocado por Orden FOM/933/2004, de 31 de marzo.
Orden TAS/2007/2004, de 17 de junio, por la que se hace pública la designación de los miembros del Consejo del Real Patronato sobre discapacidad.
Orden PRE/2008/2004, de 16 de junio, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.
Orden APU/2009/2004, de 17 de junio, por la que se adjudican los puestos de trabajo ofertados en el concurso específico convocado por Orden APU/686/2004, de 1 de marzo.
Resolución de 11 de junio de 2004, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se reconocen determinados efectos retroactivos al nombramiento como funcionario de carrera del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado de don José María Valderas Ortega.
Resolución de 15 de junio de 2004, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, por la que se dispone el nombramiento de doña Gloria Sánchez Martín como Subdelegada del Gobierno en Álava.
Resolución de 15 de junio de 2004, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, por la que se dispone el nombramiento de don Francisco Jordán de Urries Senante como Subdelegado del Gobierno en Guipúzcoa.
Resolución de 15 de junio de 2004, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, por la que se dispone el nombramiento de don Miguel Ángel Fernández Pérez como Subdelegado del Gobierno en Vizcaya.
Orden SCO/2010/2004, de 4 de junio, por la que se resuelve el concurso específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo, adscritos a los Grupos A, B, C y D convocado por Orden INT/640/2004, de 26 de febrero.
Resolución de 1 de junio de 2004, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Fernando Sols Lucía Catedrático de Universidad.
Resolución de 2 de junio de 2004, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 7 de junio de 2004, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 10 de junio de 2004, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra a don Raimundo Arvelo Álvarez, Catedrático de Universidad.
Resolución de 10 de junio de 2004, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra a doña María José Roca Alamá, Profesora Titular de Universidad.
Resolución de 10 de junio de 2004, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra a doña Ana María Gómez Ramírez Profesora Titular de Universidad.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid