Nombramiento por el Congreso de los Diputados y el Senado, acreditado por los Presidentes de ambas Cámaras, de don Enrique Múgica Herzog para el cargo de Defensor del Pueblo.
Acuerdo de 21 de junio de 2005, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial al Magistrado don Gonzalo Aranda Antón.
Acuerdo de 21 de junio de 2005, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial a la Magistrado doña Carolina Déniz de León.
Orden JUS/2016/2005, de 16 de junio, por la que se declara en situación de excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Aránzazu Rey Zamora.
Resolución de 14 de junio de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se declara a don Jesús Alberto Lleonart Torán, registrador de la propiedad de Cádiz n. º 3, en situación de excedencia voluntaria en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles.
Orden DEF/2017/2005, de 27 de junio, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.
Orden EHA/2018/2005, de 17 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocales miembros del Consejo para la Defensa del Contribuyente.
Resolución de 24 de junio de 2005, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don José Luis Ramos Montealegre como Subdirector General de Presupuestación, Seguimiento y Estudios de los Ingresos Tributarios.
Resolución de 24 de junio de 2005, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de don Francisco Melis Maynar como Subdirector General de Presupuestación, Seguimiento y Estudios de los Ingresos Tributarios.
Orden FOM/2019/2005, de 24 de junio, por la que se resuelve convocatoria pública de puestos de trabajo por el procedimiento de libre designación.
Orden APU/2020/2005, de 16 de junio, que resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por Orden APU/1184/2005, de 25 de abril, por la que se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre designación, distintos puestos de trabajo.
Orden CUL/2021/2005, de 6 de junio, por la que se dispone el cese de doña Elena Martín-Asín López, como Subdirectora General de Música y Danza del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
Orden SCO/2022/2005, de 17 de junio, por la que se adjudica puesto de trabajo convocado a libre designación por Orden SCO/1185/2005, de 27 de abril.
Resolución de 24 de junio de 2005, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace pública la adjudicación de puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación.
Resolución de 23 de junio de 2005, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se resuelve el concurso específico convocado por Resolución de 28 de abril de 2005.
Resolución de 13 de junio de 2005, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José Antonio Gómez Pedrero Profesor Titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 17 de junio de 2005, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra a don José Ignacio García Ninet Catedrático de Universidad.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid