Resolución de 12 de noviembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario de Madrid, don José Antonio Escartín Ipiens.
Orden EHA/3704/2005, de 21 de noviembre, por la que se corrigen errores de la Orden EHA/3538/2005, de 10 de noviembre, por la que se dispone el nombramiento de doña María Teresa Villaizán Montoya, como Delegada Especial de Economía y Hacienda en Castilla y León-Valladolid
Orden FOM/3705/2005, de 18 de noviembre, por la que se resuelve concurso específico Ref. FE4/05, convocado por Orden FOM/1749/2005, de 31 de mayo.
Resolución de 22 de noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por la que se dispone el cese de don Francisco de Argila Lefler como Subdirector General de Modernización de la Gestión.
Orden APU/3706/2005, de 3 de noviembre, por la que se acuerda el cese de don José María Mediero López como Subdirector General de la Oficina Presupuestaria.
Orden SCO/3707/2005, de 15 de noviembre, por la que se adjudican puestos de trabajo convocados a libre designación por Orden SCO/3033/2005, de 22 de septiembre.
Resolución de 8 de noviembre de 2005, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra a doña Josefa Borrero Hernández Profesora titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 14 de noviembre de 2005, de la Universidad de Almería, por la que se nombra a doña Celia Sanz Pérez Profesora titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 18 de noviembre de 2005, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor Titular de Escuela Universitaria a don Hugo Rodríguez Campazas.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid