Real Decreto 1420/2005, de 25 de noviembre, por el que se nombra Director de la Oficina del Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo a don José Manuel Rodríguez Uribes.
Real Decreto 1437/2005, de 30 de noviembre, por el que se nombra miembro del Consejo de Coordinación Universitaria a don Daniel Innerarity Grau.
Acuerdo de 29 de noviembre de 2005, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrada Suplente y Jueces Sustitutos para el año judicial 2005/2006, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Las Islas Baleares y Canarias.
Orden JUS/3720/2005, de 21 de noviembre, por la que se resuelve convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
Orden JUS/3721/2005, de 30 de noviembre, por la que se resuelve convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
Resolución de 3 de noviembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario excedente, don Juan Monjardín Losada.
Resolución de 5 de noviembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al Notario de Gandía, don José Ignacio Braquehais García.
Resolución de 7 de noviembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario de Albacete, don José María San Román San Román.
Resolución de 7 de noviembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario de Logroño, don Juan Antonio Villena Ramírez.
Resolución de 8 de noviembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Sueca, perteneciente al Colegio Notarial de Valencia, al Notario de dicha localidad, doña Aránzazu Ángeles Muñoz Miralles.
Resolución de 14 de noviembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario de Madrid, don Miguel Ángel García-Ramos Iturralde.
Orden DEF/3722/2005, de 22 de noviembre, por la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación.
Orden ECI/3723/2005, de 11 de noviembre, por la que se hace pública la adjudicación de puesto de trabajo, convocados por el sistema de libre designación por Orden ECI/3193/2005, de 3 de octubre.
Orden ECI/3724/2005, de 11 de noviembre, por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo, convocados por el sistema de libre designación, por Orden ECI/3192/2005, de 26 de septiembre.
Resolución de 15 de noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se acuerda el cese de don José Manuel Rodríguez Álvarez, como Subdirector General de Relaciones Institucionales y Cooperación Local.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid