Real Decreto 58/2011, de 21 de enero, por el que se nombra Presidente del Tribunal Constitucional a don Pascual Sala Sánchez.
Real Decreto 59/2011, de 21 de enero, por el que se nombra Vicepresidente del Tribunal Constitucional a don Eugeni Gay Montalvo.
Acuerdo de 29 de diciembre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un familiar a doña María Ángeles Velázquez Martín.
Orden JUS/58/2011, de 12 de enero, por la que se adjudica a don Ignacio Miguel de Lucas Martín, plaza de 2ª categoría de la Fiscalía Especial Antidroga.
Orden JUS/3549/2010, de 27 de diciembre, por la que se declara en situación de excedencia voluntaria en la carrera fiscal a doña Gema Pellicer Domínguez.
Orden JUS/3550/2010, de 27 de diciembre, por la que se declara en situación de excedencia voluntaria en la carrera fiscal a doña Yolanda Cebollada Dueso.
Resolución de 3 de enero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario de Zaragoza, don José María Badia Gascó.
Resolución de 5 de enero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario de Madrid, don Felipe Jesús Carrión Herrero.
Resolución de 5 de enero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario de Jaén, don José María Cano Reverte.
Resolución de 4 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Básica, segunda categoría al Policía Alumno don Juan José Ruiz Alvarado.
Resolución de 13 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de noviembre de 2010, en los Servicios Centrales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Resolución de 13 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de noviembre de 2010, en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Orden EDU/59/2011, de 11 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 18 de diciembre de 2008.
Orden ARM/60/2011, de 14 de enero, por la que se dispone el cese de doña M. Rosa Fernández León como Jefa del Gabinete Técnico del Subsecretario.
Resolución de 17 de enero de 2011, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativos Especialistas de Área en Neurología.
Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María del Carmen Valero Garcés.
Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús García Laborda.
Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Diego Álamo Felices.
Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran funcionarios de los cuerpos docentes universitarios.
Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Alejandro Iborra Cuéllar.
Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Roberto Barchino Plata.
Resolución de 4 de enero de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.
Resolución de 12 de enero de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Ángel Hermilo Iglesias Alonso.
Resolución de 12 de enero de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Raúl Romero Calcerrada.
Resolución de 13 de enero de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Guadalberto Jesús Miguel Hernández Hernández.
Resolución de 13 de enero de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Enrique San Miguel Pérez.
Resolución de 1 de enero de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Francisco Cárdenes Martín.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid