Orden TMS/740/2018, de 2 de julio, por la que se dispone el cese de don José Alarcón Hernández como Director del Gabinete de la Secretaria de Estado de Migraciones.
Orden TMS/741/2018, de 2 de julio, por la que se nombra Director del Gabinete de la Secretaria de Estado de Migraciones a don Valentín Dueñas Jiménez.
Orden PCI/742/2018, de 5 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRA/384/2018, de 11 de abril.
Resolución de 5 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de abril de 2018.
Resolución de 9 de julio de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, por la que se dispone el cese de don David Barelles Adsuara como Subdelegado del Gobierno en Castellón.
Resolución de 9 de julio de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, por la que se dispone el cese de don José Miguel Saval Pérez como Subdelegado del Gobierno en Alicante.
Resolución de 9 de julio de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, por la que se dispone el cese de don José Vicente Herrera Arrando como Subdelegado del Gobierno en Valencia.
Resolución de 4 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 12 de marzo de 2018, del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
Resolución de 4 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de mayo de 2018, del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid