Real Decreto 210/2023, de 28 de marzo, por el que se dispone el cese de doña Maria Eugènia Gay Rosell como Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Real Decreto 211/2023, de 28 de marzo, por el que se dispone el cese de doña María de las Mercedes González Fernández como Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid.
Real Decreto 212/2023, de 28 de marzo, por el que se dispone el cese de don Francisco Martín Aguirre como Secretario General de la Presidencia del Gobierno.
Real Decreto 213/2023, de 28 de marzo, por el que se dispone el cese de doña Judit Alexandra González Pedraz como Directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno.
Real Decreto 214/2023, de 28 de marzo, por el que se dispone el cese de doña Adela Asua Batarrita como Consejera permanente de Estado y Presidenta de la Sección Novena del Consejo de Estado.
Real Decreto 215/2023, de 28 de marzo, por el que se declara el cese de Consejeros electivos de Estado.
Real Decreto 216/2023, de 28 de marzo, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña a don Carlos Prieto Gómez.
Real Decreto 217/2023, de 28 de marzo, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Galicia a don José Ramón Gómez Besteiro.
Real Decreto 218/2023, de 28 de marzo, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid a don Francisco Martín Aguirre.
Real Decreto 219/2023, de 28 de marzo, por el que se nombra Secretaria General de la Presidencia del Gobierno a doña Judit Alexandra González Pedraz.
Real Decreto 220/2023, de 28 de marzo, por el que se nombra Consejera permanente de Estado y Presidenta de la Sección Novena del Consejo de Estado a doña María Luisa Carcedo Roces.
Real Decreto 221/2023, de 28 de marzo, por el que se nombra Consejero electivo de Estado a don Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
Real Decreto 222/2023, de 28 de marzo, por el que se nombra Consejero electivo de Estado a don José María Michavila Núñez.
Real Decreto 223/2023, de 28 de marzo, por el que se nombra Consejero electivo de Estado a don Jordi Guillot i Miravet.
Real Decreto 224/2023, de 28 de marzo, por el que se nombra Consejera electiva de Estado a doña María Emilia Casas Baamonde.
Real Decreto 225/2023, de 28 de marzo, por el que se nombra Consejera electiva de Estado a doña Elisa Pérez Vera.
Real Decreto 226/2023, de 28 de marzo, por el que se nombra Consejera electiva de Estado a doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón.
Real Decreto 227/2023, de 28 de marzo, por el que se nombra Consejera electiva de Estado a doña María Elena Valenciano Martínez-Orozco.
Real Decreto 228/2023, de 28 de marzo, por el que se nombra Consejero electivo de Estado a don Francisco Javier Losada de Azpiazu.
Real Decreto 229/2023, de 28 de marzo, por el que se nombra Consejero electivo de Estado a don Pedro María Sanz Alonso.
Real Decreto 230/2023, de 28 de marzo, por el que se nombra Consejero electivo de Estado a don Juan Carlos Aparicio Pérez.
Resolución de 16 de marzo de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se declara la jubilación voluntaria de la notaria de Madrid, doña Ana Margarita de los Mozos Touyá.
Real Decreto 231/2023, de 28 de marzo, por el que se dispone el cese del Teniente General del Cuerpo General del Ejército de Tierra en situación de reserva don Fernando José López del Pozo como Director General de Política de Defensa.
Real Decreto 232/2023, de 28 de marzo, por el que se nombra Director General de Política de Defensa a don Fernando José López del Pozo.
Resolución de 23 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, de la Escala Superior de Técnicos de Tráfico.
Resolución de 21 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso general convocado por Resolución de 5 de noviembre de 2022, en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Orden TES/292/2023, de 21 de marzo, por la que se sustituyen vocales representantes de la Administración General del Estado en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.
Real Decreto 233/2023, de 28 de marzo, por el que se dispone el cese de doña María Gámez Gámez como Directora General de la Guardia Civil.
Real Decreto 234/2023, de 28 de marzo, por el que se nombra Directora General de la Guardia Civil a doña María de las Mercedes González Fernández.
Real Decreto 235/2023, de 28 de marzo, por el que se dispone el cese de don Arturo Azcorra Saloña como Secretario General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
Real Decreto 236/2023, de 28 de marzo, por el que se nombra Secretario General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual a don Matías González Martín.
Orden CSM/293/2023, de 22 de marzo, por la que se dispone el cese de vocal del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Orden CSM/294/2023, de 22 de marzo, por la que se nombra vocal del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Resolución de 17 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25 de enero de 2023.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid