Real Decreto 254/2024, de 12 de marzo, por el que se dispone el cese de doña María Aurora Mejía Errasquín como Directora de la Oficina de Coordinación para la Presidencia Española de la Unión Europea.
Real Decreto 255/2024, de 12 de marzo, por el que se dispone el cese de don Denis Itxaso González como Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Real Decreto 256/2024, de 12 de marzo, por el que se nombra Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco a doña María Soledad Garmendia Beloqui.
Acuerdo de 12 de marzo de 2024, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve la convocatoria de oferta pública entre miembros del Cuerpo Jurídico Militar, para la cobertura mediante suplencia profesional, en régimen de comisión de servicio con relevación de funciones, de plaza de Juez Togado en el Juzgado Togado Militar Central n.º 2 (Madrid).
Acuerdo de 8 de noviembre de 2023, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria del Magistrado don Manuel Arce Lana.
Acuerdo de 23 de noviembre de 2023, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria anticipada del Magistrado don Fernando Javier Fernández-Espinar López.
Real Decreto 257/2024, de 12 de marzo, por el que se dispone el cese de doña Cristina Fraile Jiménez de Muñana como Embajadora de España en la República de Austria.
Real Decreto 258/2024, de 12 de marzo, por el que se dispone el cese de don José María Laviña Rodríguez como Embajador de España en la República de Guatemala.
Real Decreto 259/2024, de 12 de marzo, por el que se dispone el cese de doña Olga Cabarga Gómez como Embajadora de España en la República de Senegal.
Real Decreto 260/2024, de 12 de marzo, por el que se designa Embajadora de España en la República de Austria a doña María Aurora Mejía Errasquín.
Real Decreto 261/2024, de 12 de marzo, por el que se designa Embajadora de España en la República de Guatemala a doña María Clara Girbau Ronda.
Real Decreto 262/2024, de 12 de marzo, por el que se designa Embajadora de España en la República de Senegal a doña María Dolores Ríos Peset.
Real Decreto 263/2024, de 12 de marzo, por el que se nombra Gobernadora Alterna por España en el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional, la Asociación Internacional de Fomento, la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica a doña Paula Conthe Calvo.
Real Decreto 264/2024, de 12 de marzo, por el que se nombra Gobernadora Alterna por España en el Banco Africano de Desarrollo, el Fondo Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Fondo Asiático de Desarrollo, la Corporación Interamericana de Inversiones y el Banco Interamericano de Desarrollo a doña Inés Carpio San Román.
Resolución de 26 de febrero de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se declara en situación de excedencia voluntaria al notario de Reus don Ignacio Moreno Pons.
Real Decreto 265/2024, de 12 de marzo, por el que se promueve al empleo de Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada al Contralmirante don Alejandro Cuerda Lorenzo.
Resolución de 8 de marzo de 2024, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22 de enero de 2024.
Resolución de 7 de marzo de 2024, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de enero de 2024.
Real Decreto 269/2024, de 12 de marzo, por el que se nombra Directora General del Dato a doña Ruth del Campo Becares.
Resolución de 6 de marzo de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada.
Resolución de 29 de febrero de 2024, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra vocal del Consejo Social a don Santiago Cuesta Cruz.
Resolución de 1 de marzo de 2024, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Javier Martínez Calvo.
Resolución de 1 de marzo de 2024, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Joan Torregrosa i Arús.
Resolución de 1 de marzo de 2024, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Marc Porti Pujal.
Resolución de 1 de marzo de 2024, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombran Profesoras y Profesores Titulares de Universidad.
Resolución de 1 de marzo de 2024, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Catedráticas y Catedráticos de Universidad.
Resolución de 1 de marzo de 2024, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Profesoras y Profesores Titulares de Universidad.
Resolución de 1 de marzo de 2024, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Joaquina Cinta Castillo Algarra.
Resolución de 1 de marzo de 2024, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Miguel Pina Pérez.
Resolución de 1 de marzo de 2024, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Adoración Sales Salvador.
Resolución de 4 de marzo de 2024, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran Catedráticas y Catedráticos de Universidad.
Resolución de 1 de marzo de 2024, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de Profesoras y Profesores Titulares de Universidad a don José Ramón Arias García.
Resolución de 4 de marzo de 2024, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se integra en el Cuerpo de Profesoras y Profesores Titulares de Universidad a don Jorge Virto Moreno.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid